SAMBUCETY MARTIN JOSE JESUS
Informe ejecutivo de SAMBUCETY MARTIN JOSE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAMBUCETY MARTIN JOSE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESCOMEDIA SL | Administrador Unico | 30/07/2014 | 02/12/2021 |
GESCOMEDIA SL | Liquidador | 02/12/2021 | 02/12/2021 |
FISAGA SA | Apoderado | 01/10/2013 | |
GESCOMEDIA SL | Administrador Unico | 02/02/2012 |
VINCULACIONES DE SAMBUCETY MARTIN JOSE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAMBUCETY MARTIN JOSE JESUS
Empresa: GESCOMEDIA SL
Liquidador
- Sambucety Martin Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2127 , F 37, S 8, H CA 35978, I/A 6 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-11
Empresa: GESCOMEDIA SL
Administrador Unico
- Sambucety Martin Jose Jesus
Liquidador
- Sambucety Martin Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2127 , F 37, S 8, H CA 35978, I/A 6 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-11
Empresa: GESCOMEDIA SL
Administrador Unico
- Sambucety Martin Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2127 , F 37, S 8, H CA 35978, I/A 5 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-11
Empresa: FISAGA SA
Apoderado
- Rosano Pacheco Ana Maria
- Salvo Gonzalez Jose
- Sambucety Martin Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 997 , F 212, S 8, H CA 3249, I/A 16 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-198-11
Empresa: GESCOMEDIA SL
Administrador Unico
- Sambucety Martin Jose Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1872 , F 144, S 8, H CA 35978, I/A 3 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-11
Información de SAMBUCETY MARTIN JOSE JESUS
Mostramos los datos de SAMBUCETY MARTIN JOSE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAMBUCETY MARTIN JOSE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos