SAMARANCH CIANCIO JORGE
Informe ejecutivo de SAMARANCH CIANCIO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAMARANCH CIANCIO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SD GAMES BARCELONA SL | Administrador Unico | 02/03/2022 | |
BLOOVS BARCELONA SUNGLASSES SL | Administrador Unico | 10/03/2016 | |
SD TOYS EUROPE SL | Administrador Unico | 14/09/2012 |
VINCULACIONES DE SAMARANCH CIANCIO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAMARANCH CIANCIO JORGE
Empresa: SD GAMES BARCELONA SL
Administrador Unico
- Samaranch Ciancio Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48198 , F 70, S 8, H B 575599, I/A 1 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-08
Empresa: BLOOVS BARCELONA SUNGLASSES SL
Administrador Unico
- Samaranch Ciancio Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45259 , F 147, S 8, H B 482080, I/A 1 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-08
Empresa: AKIBA CLUB NETWORK SL
Administrador Unico
- Samaranch Ciancio Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43356 , F 134, S 8, H B 426375, I/A 1 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-08
Empresa: INMUEBLES FUCAES SL
Liquidador
- Samaranch Ciancio Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38824 , F 205, S 8, H B 337014, I/A 2 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-08
Empresa: INMUEBLES FUCAES SL
Administrador Unico
- Samaranch Ciancio Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38824 , F 205, S 8, H B 337014, I/A 2 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-08
Empresa: NOUSOUVENIRS SL
Liquidador
- Samaranch Ciancio Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40765 , F 50, S 8, H B 374377, I/A 2 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-08
Empresa: NOUSOUVENIRS SL
Administrador Unico
- Samaranch Ciancio Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40765 , F 50, S 8, H B 374377, I/A 2 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-08
Información de SAMARANCH CIANCIO JORGE
Mostramos los datos de SAMARANCH CIANCIO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAMARANCH CIANCIO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos