SAMARA AL-HADIDI NADIA
Informe ejecutivo de SAMARA AL-HADIDI NADIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SAMARA AL-HADIDI NADIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABINETE ECOGRAFICO MULTICENTRICO SL | Administrador Solidario | 05/02/2019 | |
JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI SA | Consejero | 10/12/2015 | |
JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI SA | Apoderado | 10/07/2015 | |
NADNAY SL | Administrador Solidario | 19/01/2015 | |
PETROEUROPA RED SL | Consejero | 05/12/2014 |
VINCULACIONES DE SAMARA AL-HADIDI NADIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAMARA AL-HADIDI NADIA
Cons.Externo
- Samara Al-hadidi Nadia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37885 , F 32, S 8, H M 592945, I/A 24 (06/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
Empresa: PETROEUROPA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fakhouri Walid Tawfiq Shaker
- Meco Serna Francisco Javier
- Samara Al-hadidi Nadia
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44835 , F 90, S 8, H M 552873, I/A 17 (09/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-28
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Rodriguez Angel
- Fernandez Rodriguez Angel
- Samara Al-hadidi Nadia
- Samara Al-hadidi Nadia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37885 , F 32, S 8, H M 592945, I/A 23 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-28
Empresa: COMPANY IQBAL PETROLIUM SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Rodriguez Angel
- Samara Al-hadidi Nadia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30893 , F 68, S 8, H M 556013, I/A 5 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-28
Empresa: WALID FAKHOURI INVESTMENTS SL
Apoderado
- Fernandez Rodriguez Angel
- Samara Al-hadidi Nadia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35862 , F 119, S 8, H M 644338, I/A 8 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-28
Empresa: PETROEUROPA RED SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Rodriguez Angel
- Samara Al-hadidi Nadia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32858 , F 181, S 8, H M 591526, I/A 8 (21/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-28
Empresa: PETROEUROPA RED SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Rodriguez Angel
- Samara Al-hadidi Nadia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32858 , F 179, S 8, H M 591526, I/A 6 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-28
Empresa: COMPANY IQBAL PETROLIUM SL
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Rodriguez Angel
- Samara Al-hadidi Nadia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30893 , F 67, S 8, H M 556013, I/A 4 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Apoderado Mancomunado
- Fernandez Rodriguez Angel
- Samara Al-hadidi Nadia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37885 , F 29, S 8, H M 592945, I/A 21 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-14-28
Empresa: WALID FAKHOURI INVESTMENTS SL
Apoderado
- Fernandez Rodriguez Angel
- Samara Al-hadidi Nadia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35862 , F 116, S 8, H M 644338, I/A 6 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28
VER MAS ACTOS
Información de SAMARA AL-HADIDI NADIA
Mostramos los datos de SAMARA AL-HADIDI NADIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAMARA AL-HADIDI NADIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos