SAMA ARIBAU IGNACIO
Informe ejecutivo de SAMA ARIBAU IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAMA ARIBAU IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VINCAMETFRUITS SL | Administrador Solidario | 12/03/2010 | 17/03/2022 |
AGROSAMA FRAGA SL | Administrador Solidario | 25/02/2015 | 09/10/2020 |
VINCULACIONES DE SAMA ARIBAU IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAMA ARIBAU IGNACIO
Empresa: VINCAMETFRUITS SL
Administrador Solidario
- Sama Aribau Hector Joaquin
- Sama Aribau Ignacio
- Sama Portoles Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 573 , F 122, S 8, H HU 10421, I/A 3 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-22
Empresa: AGROSAMA FRAGA SL
Administrador Solidario
- Sama Aribau Hector Joaquin
- Sama Aribau Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615 , F 59, S 8, H HU 12064, I/A 4 (09/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-22
Empresa: AGROSAMA FRAGA SL
Administrador Solidario
- Sama Aribau Hector Joaquin
- Sama Aribau Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 615 , F 57, S 8, H HU 12064, I/A 1 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-42-22
Empresa: VINCAMETFRUITS SL
Administrador Solidario
- Sama Aribau Hector Joaquin
- Sama Aribau Ignacio
- Sama Portoles Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 573 , F 119, S 8, H HU 10421, I/A 1 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-56-22
Información de SAMA ARIBAU IGNACIO
Mostramos los datos de SAMA ARIBAU IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAMA ARIBAU IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos