SALZIGER THIERRY JEAN MARIE PIERRETTE
Informe ejecutivo de SALZIGER THIERRY JEAN MARIE PIERRETTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALZIGER THIERRY JEAN MARIE PIERRETTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOHN DEERE SPAIN SL | Consejero | 22/10/2015 | 22/04/2020 |
JOHN DEERE SPAIN SL | Apoderado Solidario | 19/04/2018 | 30/03/2020 |
VINCULACIONES DE SALZIGER THIERRY JEAN MARIE PIERRETTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALZIGER THIERRY JEAN MARIE PIERRETTE
Empresa: JOHN DEERE SPAIN SL
Consejero
- Salziger Thierry Jean Marie Pierrette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35102 , F 3, S 8, H M 532615, I/A 17 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-83-28
Empresa: JOHN DEERE SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Salziger Thierry Jean Marie Pierrette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35102 , F 2, S 8, H M 532615, I/A 16 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-67-28
Empresa: JOHN DEERE SPAIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35102 , F 2, S 8, H M 532615, I/A 15 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
Empresa: JOHN DEERE SPAIN SL
Consejero
- Salziger Thierry Jean Marie Pierrette
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 26, S 8, H M 532615, I/A 9 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-28
Información de SALZIGER THIERRY JEAN MARIE PIERRETTE
Mostramos los datos de SALZIGER THIERRY JEAN MARIE PIERRETTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALZIGER THIERRY JEAN MARIE PIERRETTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos