SALVANS PUIGBO MARGARITA
Informe ejecutivo de SALVANS PUIGBO MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SALVANS PUIGBO MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUNTO FA SL | Consejero | 17/04/2024 | |
PUNTO FA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/06/2023 | |
MANGO STARTUP STUDIO SL | Apoderado Mancomunado | 09/08/2022 | |
PUNTO FA SL | Apoderado Solidario | 30/12/2020 |
VINCULACIONES DE SALVANS PUIGBO MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVANS PUIGBO MARGARITA
Empresa: PUNTO FA SL
Consejero
- Canals Margalef Jordi
- Constans Fernandez Jordi
- Lucaya Forcada Francisco Jorge
- Puig Guasch Marc
- Salvans Puigbo Margarita
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49054 , F 223, S 8, H B 167948, I/A 140 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-08
Empresa: ALTER MADE SL
Liquidador
- Salvans Puigbo Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47756 , F 36, S 8, H B 561395, I/A 7 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-08
Empresa: ALTER MADE SL
Administrador Unico
- Salvans Puigbo Margarita
Apoderado Solidario
Liquidador
- Salvans Puigbo Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47756 , F 36, S 8, H B 561395, I/A 7 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-08
Empresa: PUNTO FA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cortes Muñoz Nancy
- Salvans Puigbo Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46699 , F 30, S 8, H B 167948, I/A 131 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-112-08
Empresa: MANGO STARTUP STUDIO SL
Apoderado Mancomunado
- Coline Plion
- Escutia Garcia Alejandro
- Ordoñez Martinez Sheila
- Requena Moreno Maria Esther
- Salvans Puigbo Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48346 , F 216, S 8, H B 580927, I/A 4 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-08
Empresa: DENIMLAB CONCEPT SL
Administrador Unico
- Salvans Puigbo Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47756 , F 32, S 8, H B 561395, I/A 1 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-08
Empresa: PUNTO FA SL
Apoderado Solidario
- Salvans Puigbo Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46699 , F 20, S 8, H B 167948, I/A 116 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Empresa: CATALUNYA BANC SA
Apoderado
- Andreu Miralles Candido
- Anies Sanchez Eva Maria
- Auguets Pratsobrerroca Pilar
- Balsells Jimenez Maria Lorena
- Berral Lopez Antonio
- Bravo De Laguna Ananin Ana
- Burjachs Aladren Francisco Xavier
- Corrochano Olmeda Pablo
- Cuenca Checa Fernando
- Duran Pizarro Ismael
- Esteban Muñoz Jorge
- Gonzalez Salgado Eduardo
- Guma Llobet Alberto
- Martinez Morales Ignacio
- Moral Graci Miguel- Angel
- Navarrete Maceas Ramon
- Osuna Braña Isabel Maria
- Pascual Guerrero Jordi
- Paz Rubio Carlos
- Peña Morales Antonio
- Pera Oltra Carles
- Pinos Pedra Jorge
- Pons Andres Maria Del Mar
- Prieto Pelaez Sonia
- Puig Loverdos Oscar
- Roas Triviño Pedro
- Roig Sole Ramon
- Ruiz-kaiser Barcelo Jordi
- Salvans Puigbo Margarita
- Sambola Pijuan Jaime
- San Emeterio Luna Jose Manuel
- Sanchez Arellano Jose Luis
- Sanchez Brasero Oscar
- Santana Moro Ramon
- Sanz Pradas Jesus
- Segura Porta Javier
- Tarrega Verges Laura
- Unanua Martinez Fermin
- Ventura Gonzalez Javier
- Visairas Gimenez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43737 , F 26, S 8, H B 411816, I/A 116 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-08
Empresa: CATALUNYA CAIXA XV FP
MRO.COMS.CTR
- Salvans Puigbo Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43463 , F 42, S 8, H B 224060, I/A 40 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Empresa: CATALUNYACAIXA INVERSIO SGIIC SA
Consejero
- Dalmau Coll Oriol
- Mendiluce Fradera Eduardo
- Salvans Puigbo Margarita
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41200 , F 149, S 8, H B 20225, I/A 79 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-5-08
VER MAS ACTOS
Información de SALVANS PUIGBO MARGARITA
Mostramos los datos de SALVANS PUIGBO MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVANS PUIGBO MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos