SALVADOR VILLOTE GEMA
Informe ejecutivo de SALVADOR VILLOTE GEMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALVADOR VILLOTE GEMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAGESAL REAL STATE SL | Administrador Solidario | 01/02/2023 | |
GEMASALVA REAL STATE SL | Administrador Unico | 02/12/2022 | |
TAN & GLOW SL | Administrador Unico | 10/10/2022 | |
VENUSALVI SL | Administrador Unico | 03/06/2021 |
VINCULACIONES DE SALVADOR VILLOTE GEMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR VILLOTE GEMA
Empresa: DAGESAL REAL STATE SL
Administrador Solidario
- Salvador Villote David
- Salvador Villote Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44671 , F 20, S 8, H M 786760, I/A 1 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Empresa: GEMASALVA REAL STATE SL
Administrador Unico
- Salvador Villote Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44369 , F 204, S 8, H M 782005, I/A 1 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Empresa: TAN & GLOW SL
Administrador Unico
- Salvador Villote Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43962 , F 217, S 8, H M 775578, I/A 1 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Empresa: VENUSALVI SL
Administrador Unico
- Salvador Villote Gema
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42018 , F 200, S 8, H M 744051, I/A 1 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-28
Información de SALVADOR VILLOTE GEMA
Mostramos los datos de SALVADOR VILLOTE GEMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR VILLOTE GEMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos