SALVADOR TRIGO AMPARO TERESA
Informe ejecutivo de SALVADOR TRIGO AMPARO TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALVADOR TRIGO AMPARO TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAPLASOL SL | Administrador Unico | 15/03/2021 | |
CAÑADA INVERSIONES SA | Liquidador Unico | 12/03/2021 | |
SIDRO Y SALVADOR SL | Administrador Unico | 15/02/2016 | |
HABE ESTETICA SL | Socio Unico | 04/01/2013 | |
HABE ESTETICA SL | Administrador Unico | 02/11/2010 |
VINCULACIONES DE SALVADOR TRIGO AMPARO TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR TRIGO AMPARO TERESA
Empresa: FAPLASOL SL
Administrador Unico
- Salvador Trigo Amparo Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4176, L 1488, F 157, S 8, H V 20070, I/A 8 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-46
Empresa: CAÑADA INVERSIONES SA
Liquidador Unico
- Salvador Trigo Amparo Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6061, L 3367, F 104, S 8, H V 59980, I/A 6 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-46
Empresa: SIDRO Y SALVADOR SL
Administrador Unico
- Salvador Trigo Amparo Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10078, L 7360, F 63, S 8, H V 169247, I/A 1 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-46
Empresa: HABE ESTETICA SL
Socio Único
- Salvador Trigo Amparo Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9239, L 6522, F 73, S 8, H V 140781, I/A 3 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-46
Empresa: HABE ESTETICA SL
Administrador Unico
- Salvador Trigo Amparo Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9239, L 6522, F 72, S 8, H V 140781, I/A 1 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-46
Información de SALVADOR TRIGO AMPARO TERESA
Mostramos los datos de SALVADOR TRIGO AMPARO TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR TRIGO AMPARO TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos