SALVADOR TORRO ARMANDO
Informe ejecutivo de SALVADOR TORRO ARMANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALVADOR TORRO ARMANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GECI ESPAÑOLA AEROSPACE SOLUTIONS SA | Vicepresidente | 06/07/2023 | |
GECI ESPAÑOLA AEROSPACE SOLUTIONS SA | Consejero | 06/07/2023 | |
INTERNATIONAL SUPPLY MANAGEMENT SL | Vicepresidente | 05/02/2018 | |
INTERNATIONAL SUPPLY MANAGEMENT SL | Consejero | 05/02/2018 | |
GECI ESPAÑOLA AEROSPACE SOLUTIONS SA | Apoderado | 26/04/2017 | |
INTERNATIONAL SUPPLY MANAGEMENT SL | Apoderado | 08/03/2017 | |
BULLIT ENGINEERING SL | Administrador Unico | 11/03/2013 |
VINCULACIONES DE SALVADOR TORRO ARMANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR TORRO ARMANDO
Empresa: GECI ESPAÑOLA AEROSPACE SOLUTIONS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Jimenez Randell Daniel Martin Eden
- Jimenez Randell Maria Isabel
- Lloret Mesa Jose Carlos
- Salvador Torro Armando
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Jimenez Randell Maria Isabel
- Salvador Torro Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6896, L 4199, F 8, S 8, H V 75683, I/A 28 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-46
Empresa: GECI ESPAÑOLA AEROSPACE SOLUTIONS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Jimenez Randell Daniel Martin Eden
- Jimenez Randell Maria Isabel
- Lloret Mesa Jose Carlos
- Salvador Torro Armando
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Jimenez Randell Maria Isabel
- Salvador Torro Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6896, L 4199, F 8, S 8, H V 75683, I/A 28 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-46
Empresa: INTERNATIONAL SUPPLY MANAGEMENT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Jimenez Randell Daniel Martineden
- Jimenez Randell Maria Isabel
- Lloret Mesa Jose Carlos
- Salvador Torro Armando
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Jimenez Randell Maria Isabel
- Salvador Torro Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31622 , F 183, S 8, H M 384437, I/A 29 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Empresa: GECI ESPAÑOLA LEVANTE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Jimenez Randell Daniel Martin Eden
- Jimenez Randell Maria Isabel
- Lloret Mesa Jose Carlos
- Salvador Torro Armando
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Jimenez Randell Maria Isabel
- Salvador Torro Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6808, L 4112, F 9, S 8, H V 75683, I/A 22 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-46
Empresa: GECI ESPAÑOLA LEVANTE SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6808, L 4112, F 9, S 8, H V 75683, I/A 22 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-105-46
Empresa: INTERNATIONAL SUPPLY MANAGEMENT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Jimenez Randell Daniel Martineden
- Jimenez Randell Maria Isabel
- Lloret Mesa Jose Carlos
- Salvador Torro Armando
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Jimenez Randell Maria Isabel
- Salvador Torro Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31622 , F 182, S 8, H M 384437, I/A 24 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Empresa: INTERNATIONAL SUPPLY MANAGEMENT SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Jimenez Randell Daniel Eden
- Jimenez Randell Maria Isabel
- Jimenez Serrano Manuel
- Lloret Mesa Jose Carlos
- Salvador Torro Armando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31622 , F 182, S 8, H M 384437, I/A 24 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Empresa: GECI ESPAÑOLA LEVANTE SA
Apoderado
- Salvador Torro Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6808, L 4112, F 8, S 8, H V 75683, I/A 20 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-46
Empresa: INTERNATIONAL SUPPLY MANAGEMENT SL
Apoderado
- Salvador Torro Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31622 , F 181, S 8, H M 384437, I/A 23 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-28
Empresa: GECI ESPAÑOLA LEVANTE SA
Consejero
- Jimenez Randell Maria Isabel
- Jimenez Serrano Manuel
- Lloret Mesa Jose Carlos
- Romero Marco Francisco Javier
- Salvador Torro Armando
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6808, L 4112, F 7, S 8, H V 75683, I/A 16 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-46
VER MAS ACTOS
Información de SALVADOR TORRO ARMANDO
Mostramos los datos de SALVADOR TORRO ARMANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR TORRO ARMANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos