SALVADOR TOLOS VICENTE
Informe ejecutivo de SALVADOR TOLOS VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALVADOR TOLOS VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRODUCTOS FLORIDA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/05/2024 | |
DANIMERIS SL | Apoderado Solidario | 13/05/2024 | |
DANIMERIS SL | Apoderado | 21/02/2023 | |
DANIMERIS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/01/2022 | |
PRODUCTOS FLORIDA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/01/2022 | |
PRODUCTOS FLORIDA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/08/2019 |
VINCULACIONES DE SALVADOR TOLOS VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR TOLOS VICENTE
Empresa: PRODUCTOS FLORIDA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Puchol Garcia Raul
- Salvador Tolos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 2992, I/A 69 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-12
Empresa: DANIMERIS SL
Apoderado Solidario
- Puchol Garcia Raul
- Salvador Tolos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T , F , S 8, H CS 43931, I/A 10 (13/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-12
Empresa: DANIMERIS SL
Apoderado
- Salvador Tolos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835, L 1395, F 109, S 8, H CS 43931, I/A 6 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-12
Empresa: DANIMERIS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ciscar Ruiz Barbara
- Salvador Tolos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1835, L 1395, F 108, S 8, H CS 43931, I/A 5 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-12
Empresa: PRODUCTOS FLORIDA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ciscar Ruiz Barbara
- Salvador Tolos Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1369, L 932, F 104, S 8, H CS 2992, I/A 61 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-12
Empresa: PRODUCTOS FLORIDA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ciscar Ruiz Barbara
- Salvador Tolos Vicente
- Teijeiro Montoliu Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1369, L 932, F 103, S 8, H CS 2992, I/A 56 (29/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-12
Información de SALVADOR TOLOS VICENTE
Mostramos los datos de SALVADOR TOLOS VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR TOLOS VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos