SALVADOR TARRASON IGNACIO
Informe ejecutivo de SALVADOR TARRASON IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALVADOR TARRASON IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR LA IMAGEN IMAGINE SL | Apoderado Solidario | 14/09/2016 |
VINCULACIONES DE SALVADOR TARRASON IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR TARRASON IGNACIO
Apoderado Solidario
- Salvador Martinez Manuel
- Salvador Tarrason Ignacio
- Salvador Tarrason Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42974 , F 101, S 8, H B 172822, I/A 9 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-08
Apoderado
- Salvador Tarrason Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33706 , F 36, S 8, H B 234834, I/A 14 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-08
Empresa: RESONANCIA DE TARRAGONA SL
Administrador Solidario
- Salvador Tarrason Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2094 , F 66, S 8, H T 31408, I/A 3 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-43
Administrador Unico
- Salvador Tarrason Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30328 , F 161, S 8, H B 172822, I/A 7 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Información de SALVADOR TARRASON IGNACIO
Mostramos los datos de SALVADOR TARRASON IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR TARRASON IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos