SALVADOR SOUTULLO EMILIO
Informe ejecutivo de SALVADOR SOUTULLO EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 36
Empresas activas: 19
Cargos inactivos: 66
Empresas inactivas: 39
CARGOS DE SALVADOR SOUTULLO EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTICARTERA SL | Vicesecret. | 21/11/2023 | |
MULTICARTERA SL | Consejero | 21/11/2023 | |
ADAM CAPITAL SCR SA | Apoderado | 31/05/2023 | |
ADAM CAPITAL SCR SA | Secretario No Consejero | 30/05/2023 | |
AVALOOM CAPITAL SCR SA | Secretario No Consejero | 23/05/2023 | |
AVALOOM CAPITAL SCR SA | Apoderado | 23/05/2023 | |
WELZIA MANAGEMENT S G I I C SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/03/2023 | |
PROMAX CAPITAL INVESTMENTS SCR-PYME SA | V-SEC NO CON | 09/03/2023 | |
CECOCAPITAL INVERSIONES SCR SA | Secretario No Consejero | 24/02/2023 | |
CECOCAPITAL INVERSIONES SCR SA | Apoderado Solidario | 24/02/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SALVADOR SOUTULLO EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR SOUTULLO EMILIO
Empresa: MULTICARTERA SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Castellanos Pedro Carlos
- Castellanos Pedro Jorge
- Salvador Soutullo Emilio
Presidente
Secretario
Vicesecret.
- Salvador Soutullo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30425 , F 7, S 8, H M 40957, I/A 81 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-28
Empresa: MULTICARTERA SICAV
Consejero Delegado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
- Salvador Soutullo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30425 , F 7, S 8, H M 40957, I/A 81 (21/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-227-28
Empresa: ADAM CAPITAL SCR SA
Apoderado
- Guzman Arrue Carlos
- Salvador Soutullo Emilio
- WELZIA MANAGEMENT S G I I C SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45292 , F 7, S 8, H M 796740, I/A 3 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-28
Empresa: ADAM CAPITAL SCR SA
Entidad Gestora
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
- Salvador Soutullo Emilio
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45292 , F 1, S 8, H M 796740, I/A 1 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-28
Empresa: AVALOOM CAPITAL SCR SA
Apoderado
- Guzman Arrue Carlos
- Salvador Soutullo Emilio
- WELZIA MANAGEMENT S G I I C SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45196 , F 114, S 8, H M 795299, I/A 2 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-28
Empresa: AVALOOM CAPITAL SCR SA
Consejero
Entidad Gestora
Presidente
Secretario No Consejero
- Salvador Soutullo Emilio
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45196 , F 110, S 8, H M 795299, I/A 1 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-28
Empresa: WELZIA MANAGEMENT S G I I C SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Carreira Carlos
- Guzman Arrue Carlos
- Marin Garcia Jose Manuel
- Salvador Soutullo Emilio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38601 , F 200, S 8, H M 366106, I/A 64 (31/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
V-SEC NO CON
- Salvador Soutullo Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48392 , F 31, S 8, H B 582439, I/A 5 (09/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-08
Empresa: CECOCAPITAL INVERSIONES SCR SA
Apoderado Solidario
- Guzman Arrue Carlos
- Salvador Soutullo Emilio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44774 , F 53, S 8, H M 788347, I/A 3 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-28
Empresa: CECOCAPITAL INVERSIONES SCR SA
Presidente
Secretario No Consejero
- Salvador Soutullo Emilio
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44774 , F 53, S 8, H M 788347, I/A 2 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-28
VER MAS ACTOS
Información de SALVADOR SOUTULLO EMILIO
Mostramos los datos de SALVADOR SOUTULLO EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR SOUTULLO EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos