SALVADOR SANMARTIN SOLER
Informe ejecutivo de SALVADOR SANMARTIN SOLER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALVADOR SANMARTIN SOLER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LADYWORST NEGOCIOS SL | Administrador Unico | 19/09/2018 | 26/11/2019 |
MADRILEÑA DE EMPLEO ETT SL | Administrador Unico | 16/02/2017 | 05/12/2018 |
MADRILEÑA DE EMPLEO ETT SL | Socio Unico | 02/03/2017 | 25/05/2018 |
VINCULACIONES DE SALVADOR SANMARTIN SOLER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR SANMARTIN SOLER
Empresa: LADYWORST NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Salvador Sanmartin Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3325 , F 202, S 8, H MU 97198, I/A 3 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-30
Empresa: LADYWORST NEGOCIOS SL
Administrador Unico
- Salvador Sanmartin Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3325 , F 201, S 8, H MU 97198, I/A 2 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-30
Empresa: MADRILEÑA DE EMPLEO ETT SL
Socio Único
- Salvador Sanmartin Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3214 , F 109, S 8, H MU 90197, I/A 4 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-30
Empresa: MADRILEÑA DE EMPLEO ETT SL
Administrador Unico
- Salvador Sanmartin Soler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3214 , F 109, S 8, H MU 90197, I/A 3 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-30
Información de SALVADOR SANMARTIN SOLER
Mostramos los datos de SALVADOR SANMARTIN SOLER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR SANMARTIN SOLER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos