SALVADOR SALLES ORIOL
Informe ejecutivo de SALVADOR SALLES ORIOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALVADOR SALLES ORIOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONS CORCOVADO SL | Administrador Solidario | 04/10/2021 | |
SAGEMAR HOTELS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 21/11/2016 | |
SAGEMAR HOTELS SA | Consejero | 21/11/2016 | |
EROLES SA | Administrador Mancomunado | 31/05/2010 |
VINCULACIONES DE SALVADOR SALLES ORIOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR SALLES ORIOL
Empresa: SAGEMAR HOTELS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Salvador Salles Oriol
- Salvador Salles Sabater
- Yolanda Salles Oriol
Consejero
- INTERSTUK SA
- Maria Rosa Oriol Bonadona
- Salvador Salles Oriol
- Salvador Salles Sabater
- Yolanda Salles Oriol
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 167, S 8, H GI 5426, I/A 19 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-17
Empresa: EROLES SA
Administrador Mancomunado
- Salvador Salles Oriol
- Yolanda Salles Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 285 , F 212, S 8, H GI 5434, I/A 24 (31/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-17
Empresa: INVERSIONS CORCOVADO SL
Administrador Solidario
- Salvador Salles Oriol
- Salvador Salles Sabater
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702 , F 188, S 8, H GI 47510, I/A 5 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-17
Empresa: INVERSIONS CORCOVADO SL
Administrador Mancomunado
- Juan Salvador Mont
- Salvador Salles Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2702 , F 188, S 8, H GI 47510, I/A 5 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-17
Empresa: SAGEMAR HOTELS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Salvador Salles Oriol
- Salvador Salles Sabater
- Yolanda Salles Oriol
Consejero
- INTERSTUK SA
- Maria Rosa Oriol Bonadona
- Salvador Salles Oriol
- Salvador Salles Sabater
- Yolanda Salles Oriol
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 166, S 8, H GI 5426, I/A 15 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-17
Empresa: SAGEMAR HOTELS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Salvador Salles Oriol
- Salvador Salles Sabater
- Yolanda Salles Oriol
Consejero
- Maria Rosa Oriol Bonadona
- Salvador Salles Oriol
- Salvador Salles Sabater
- Yolanda Salles Oriol
- Yolanda Salles Oriol
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 166, S 8, H GI 5426, I/A 15 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-17
Empresa: EROLES SA
Administrador Mancomunado
- Salvador Salles Oriol
- Yolanda Salles Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 285 , F 212, S 8, H GI 5434, I/A 23 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-17
Empresa: TURISTIME SL
Administrador Unico
- Salvador Salles Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1146 , F 31, S 8, H GI 20670, I/A 7 (28/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-17
Empresa: PROMOCIONS SAGEMAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Salvador Salles Oriol
- Salvador Salles Sabater
- Yolanda Salles Oriol
Consejero
- Maria Rosa Oriol Bonadona
- Salvador Salles Oriol
- Salvador Salles Sabater
- Yolanda Salles Oriol
- Yolanda Salles Oriol
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1436 , F 164, S 8, H GI 5426, I/A 12 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-17
Empresa: EROLES SA
Administrador Mancomunado
- Salvador Salles Oriol
- Yolanda Salles Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 285 , F 211, S 8, H GI 5434, I/A 19 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-17
Información de SALVADOR SALLES ORIOL
Mostramos los datos de SALVADOR SALLES ORIOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR SALLES ORIOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos