SALVADOR SAIZ ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de SALVADOR SAIZ ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SALVADOR SAIZ ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESCANTUR SL | Administrador Mancomunado | 21/06/2022 | |
SINGLER SA | Administrador Unico | 08/02/2016 | |
POTIPOTI GRAPHIC FASHION SL | Administrador Unico | 08/02/2016 | |
PALLANTIA SA | Administrador Solidario | 30/08/2010 |
VINCULACIONES DE SALVADOR SAIZ ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR SAIZ ANTONIO JESUS
Empresa: GESCANTUR SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Montoto Francisco Javier
- Salvador Saiz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1267 , F 223, S 8, H S 31335, I/A 5 (21/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-39
Empresa: SINGLER SA
Administrador Unico
- Salvador Saiz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 148 , F 162, S 8, H P 855, I/A 10 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-34
Empresa: PALLANTIA SA
Administrador Solidario
- Kopp Salvador Saiz Marianne
- Salvador Saiz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 340 , F 107, S 8, H P 1607, I/A 11 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-34
Empresa: POTIPOTI GRAPHIC FASHION SL
Administrador Unico
- Salvador Saiz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 374 , F 102, S 8, H P 4910, I/A 8 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-34
Empresa: POTIPOTI GRAPHIC FASHION SL
Administrador Solidario
- Kopp Salvador Saiz Marianne
- Salvador Saiz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 374 , F 102, S 8, H P 4910, I/A 8 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-34
Empresa: SINGLER SA
Administrador Unico
- Salvador Saiz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 148 , F 162, S 8, H P 855, I/A 9 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-34
Empresa: SINGLER SA
Administrador Solidario
- Kopp Salvador Saiz Marianne
- Salvador Saiz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 148 , F 162, S 8, H P 855, I/A 9 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-34
Empresa: RESIDENCIAL PICOS DEVA SL
Liquidador Mancomunado
- Albiñana Lopez Salvador-jose
- Kopp Marianne
- Salvador Saiz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 58, S 8, H S 13326, I/A 6 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-39
Empresa: VIPALLAN SL
Liquidador
- Salvador Saiz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 138, S 8, H P 5867, I/A 2 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-34
Empresa: VIPALLAN SL
Administrador Unico
- Salvador Saiz Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 424 , F 138, S 8, H P 5867, I/A 2 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-34
VER MAS ACTOS
Información de SALVADOR SAIZ ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de SALVADOR SAIZ ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR SAIZ ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos