SALVADOR RAMIREZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de SALVADOR RAMIREZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALVADOR RAMIREZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACITURRI ASSEMBLY SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/10/2021 | 23/02/2023 |
ACITURRI GETAFE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/10/2021 | 07/02/2023 |
ACITURRI ASSEMBLY SA | Apoderado Solidario | 26/06/2017 | 21/10/2021 |
ACITURRI ASSEMBLY SA | Apoderado Mancomunado | 26/06/2017 | 21/10/2021 |
ACITURRI GETAFE SL | Apoderado | 30/05/2019 | 13/10/2021 |
ACITURRI ASSEMBLY SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/03/2014 | 26/06/2017 |
ACITURRI ASSEMBLY SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/12/2012 | 14/03/2014 |
ACITURRI ASSEMBLY SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/03/2011 | 01/12/2012 |
ACITURRI ASSEMBLY SA | Apoderado | 22/06/2010 | 31/03/2011 |
VINCULACIONES DE SALVADOR RAMIREZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR RAMIREZ ANA MARIA
Empresa: ACITURRI ASSEMBLY SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anibarro Uriarte Diego
- Brisa Lopez Vicente
- Camps Lopez Sergio
- Fernandez Baragaño Alvaro
- Fernandez De Gobeo Sotelo Beatriz
- Fernandez Lorenzo Fatima Ana
- Garcia Villaverde Maria Del Socorro
- Gomez Martinez Yolanda
- Jimenez Vazquez Javier
- Lopez Tamames Giego
- Martinez Martinez Francisco Javier
- Parra Hueso Jose Luis
- Roldan Mendiguren Iñigo
- Romero Lopez Beatriz
- Salvador Ramirez Ana Maria
- Vallejo De La Fuente Isabel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6306 , F 166, S 8, H SE 23631, I/A 41 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-41
Empresa: ACITURRI ASSEMBLY SA
Apoderado Mancomunado
- Anibarro Uriarte Diego
- Brisa Lopez Vicente
- Camps Lopez Sergio
- De La Viuda Martinez Jesus
- Diez Anguiano Itziar
- Fernandez Baragaño Alvaro
- Fernandez Lorenzo Fatima Ana
- Gomez Martinez Yolanda
- Jimenez Vazquez Javier
- Roldan Mendiguren Iñigo
- Romero Lopez Beatriz
- Salvador Ramirez Ana Maria
- Sanz Garcia Jimena
- Vallejo De La Fuente Isabel
Apoderado Solidario
- Anibarro Uriarte Diego
- Brisa Lopez Vicente
- Camps Lopez Sergio
- Clemente Ortiz Gines
- De La Viuda Martinez Jesus
- Diez Anguiano Itziar
- Fernandez Baragaño Alvaro
- Fernandez Lorenzo Fatima Ana
- Gomez Martinez Yolanda
- Jimenez Vazquez Javier
- Roldan Mendiguren Iñigo
- Romero Lopez Beatriz
- Salvador Ramirez Ana Maria
- Sanz Garcia Jimena
- Vallejo De La Fuente Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6306 , F 166, S 8, H SE 23631, I/A 41 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-41
Empresa: ACITURRI GETAFE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anibarro Uriarte Diego
- Brisa Lopez Vicente
- Camps Lopez Sergio
- Fernandez Baragaño Alvaro
- Fernandez De Gobeo Sotelo Beatriz
- Garcia Villaverde Maria Del Socorro
- Gomez Martinez Yolanda
- Jimenez Vazquez Javier
- Lopez Tamames Diego
- Martinez Martinez Francisco Javier
- Parra Hueso Jose Luis
- Roldan Mendiguen Iñigo
- Romero Lopez Beatriz
- Salvador Ramirez Ana Maria
- Vallejo De La Fuente Isabel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39005 , F 32, S 8, H M 693087, I/A 9 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
Empresa: ACITURRI GETAFE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39005 , F 32, S 8, H M 693087, I/A 9 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
Empresa: ACATEC AEROASSEMBLING SL
Apoderado
- Anibarro Uriarte Diego
- Brisa Lopez Vicente
- Camps Lopez Sergio
- Clemente Ortiz Gines
- Clemente Zarate Maria Eugenia
- Clemente Zarate Maria Eugenia
- De La Viuda Martinez Jesus
- Fernandez Baragaño Alvaro
- Gomez Martinez Yolanda
- Jimenez Vazquez Javier
- Rodriguez Prieto Francisca
- Roldan Mendiguen Iñigo
- Romero Lopez Beatriz
- Salvador Ramirez Ana Maria
- Vallejo De La Fuente Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39005 , F 28, S 8, H M 693087, I/A 5 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-28
Empresa: ACITURRI ASSEMBLY SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Alvarez Maria Cristina
- Anibarro Uriarte Diego
- Brisa Lopez Vicente
- Camps Lopez Sergio
- Clemente Zarate Maria Eugenia
- De La Viuda Martinez Jesus
- Diez Anguiano Itziar
- Fernandez Baragaño Alvaro
- Fernandez Lorenzo Fatima Ana
- Gomez Martinez Yolanda
- Jimenez Vazquez Javier
- Martin Monteagudo Francisco
- Rodriguez Prieto Francisca
- Roldan Mendiguren Iñigo
- Romero Lopez Beatriz
- Salvador Ramirez Ana Maria
- Sanz Garcia Jimena
- Vallejo De La Fuente Isabel
Apoderado Solidario
- Alvarez Alvarez Maria Cristina
- Anibarro Uriarte Diego
- Brisa Lopez Vicente
- Camps Lopez Sergio
- Clemente Ortiz Gines
- Clemente Zarate Maria Eugenia
- De La Viuda Martinez Jesus
- Diez Anguiano Itziar
- Fernandez Baragaño Alvaro
- Fernandez Lorenzo Fatima Ana
- Gomez Martinez Yolanda
- Jimenez Vazquez Javier
- Martin Monteagudo Francisco
- Rodriguez Prieto Francisca
- Roldan Mendiguren Iñigo
- Romero Lopez Beatriz
- Salvador Ramirez Ana Maria
- Sanz Garcia Jimena
- Vallejo De La Fuente Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6306 , F 160, S 8, H SE 23631, I/A 35 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-41
Empresa: ACITURRI ASSEMBLY SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Alvarez Maria Cristina
- Clemente Zarate Maria Eugenia
- De La Viuda Martinez Jesus
- Diez Anguiano Itziar
- Fernandez Baragaño Alvaro
- Fernandez Lorenzo Fatima Ana
- Galindo Gomez Jose Angel
- Gomez Martinez Yolanda
- Puente Antuña Alberto
- Rodriguez Prieto Francisca
- Roldan Mendiguren Iñigo
- Romero Lopez Beatriz
- Salvador Ramirez Ana Maria
- Sanz Garcia Jimena
- Sevillano Fernandez Antonio
- Vallejo De La Fuente Isabel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6306 , F 160, S 8, H SE 23631, I/A 35 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-41
Empresa: ACITURRI ASSEMBLY SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Alvarez Maria Cristina
- Clemente Zarate Maria Eugenia
- De La Viuda Martinez Jesus
- Diez Anguiano Itziar
- Fernandez Baragaño Alvaro
- Fernandez Lorenzo Fatima Ana
- Galindo Gomez Jose Angel
- Gomez Martinez Yolanda
- Puente Antuña Alberto
- Rodriguez Prieto Francisca
- Roldan Mendiguren Iñigo
- Romero Lopez Beatriz
- Salvador Ramirez Ana Maria
- Sanz Garcia Jimena
- Sevillano Fernandez Antonio
- Vallejo De La Fuente Isabel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 122, S 8, H SE 23631, I/A 24 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-41
Empresa: ACITURRI ASSEMBLY SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 122, S 8, H SE 23631, I/A 24 (14/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-41
Empresa: AERONAUTICA DEL SUR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 117, S 8, H SE 23631, I/A 20 (01/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-41
VER MAS ACTOS
Información de SALVADOR RAMIREZ ANA MARIA
Mostramos los datos de SALVADOR RAMIREZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR RAMIREZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos