SALVADOR ORTEGA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de SALVADOR ORTEGA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE SALVADOR ORTEGA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNES&IPA SL | Socio Unico | 20/09/2023 | |
VIRTUAL WEB AGROFRAME SL | Secretario No Consejero | 02/12/2020 |
VINCULACIONES DE SALVADOR ORTEGA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR ORTEGA FRANCISCO JAVIER
Empresa: FUNES&IPA SL
Socio Único
- Salvador Ortega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4680 , F 94, S 8, H Z 72878, I/A 1 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-50
Empresa: ONIAD ADVERTISING SL
Secretario No Consejero
- Salvador Ortega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 66, S 8, H Z 62412, I/A 6 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-50
Empresa: VIRTUAL WEB AGROFRAME SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Salvador Ortega Francisco Javier
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4376 , F 183, S 8, H Z 64818, I/A 3 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-50
Empresa: ONIAD ADVERTISING SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Salvador Ortega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4268 , F 61, S 8, H Z 62412, I/A 2 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-50
Empresa: STUDIOS INMOBILIARIOS WEISHAMPEL SL
Administrador Unico
- Salvador Ortega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4073 , F 146, S 8, H Z 57501, I/A 2 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-234-50
Empresa: STUDIOS INMOBILIARIOS WEISHAMPEL SL
Administrador Unico
- Salvador Ortega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27862 , F 31, S 8, H M 502155, I/A 2 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-28
Empresa: IRIS & ROSE SL
Administrador Unico
- Salvador Ortega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 251, L 251, F 214, S 8, H TE 5630, I/A 2 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-44
Empresa: BURGOS EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Salvador Ortega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3993 , F 36, S 8, H Z 55407, I/A 2 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-50
Empresa: IRIS & ROSE SL
Administrador Unico
- Salvador Ortega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31134 , F 191, S 8, H M 560329, I/A 2 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
Empresa: BURGOS EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Salvador Ortega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30825 , F 62, S 8, H M 554777, I/A 2 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-122-28
VER MAS ACTOS
Información de SALVADOR ORTEGA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de SALVADOR ORTEGA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR ORTEGA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos