SALVADOR OLIVARES MARTINEZ
Informe ejecutivo de SALVADOR OLIVARES MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SALVADOR OLIVARES MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUPERMERCADOS ALTIPLANO SRL | Liquidador | 20/10/2017 | 20/10/2017 |
SUPERMERCADOS ALTIPLANO SRL | Socio Unico | 21/04/2017 | 20/10/2017 |
SUPERMERCADOS ALTIPLANO SRL | Administrador Unico | 21/04/2017 | 20/10/2017 |
PROMOCIONES INGES COSTA BLANCA SL | Administrador Mancomunado | 05/09/2017 | |
COSTA BLANCA OBRAS SL | Apoderado | 27/07/2010 | 29/02/2012 |
ALUMINIOS JUMILLA SL | Apoderado | 21/12/2010 | 28/02/2012 |
PROMOCIONES ANSEJE SL | Administrador Mancomunado | 25/01/2011 | |
PROMOCIONES ANSEJE SL | Liquidador Mancomunado | 25/01/2011 | 25/01/2011 |
ALUMINIOS JUMILLA SL | Administrador Unico | 15/04/2010 |
VINCULACIONES DE SALVADOR OLIVARES MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR OLIVARES MARTINEZ
Empresa: SUPERMERCADOS ALTIPLANO SRL
Liquidador
- Salvador Olivares Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3242 , F 137, S 8, H MU 94683, I/A 2 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-30
Empresa: SUPERMERCADOS ALTIPLANO SRL
Administrador Unico
- Salvador Olivares Martinez
Liquidador
- Salvador Olivares Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3242 , F 137, S 8, H MU 94683, I/A 2 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-30
Empresa: PROMOCIONES INGES COSTA BLANCA SL
Administrador Mancomunado
- Jesus Jimenez Gil
- Salvador Olivares Martinez
- Sebastian Jimenez Gil
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2187 , F 45, S 8, H MU 50565, I/A 3 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-176-30
Empresa: SUPERMERCADOS ALTIPLANO SRL
Administrador Unico
- Salvador Olivares Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3242 , F 137, S 8, H MU 94683, I/A 1 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-30
Empresa: SUPERMERCADOS ALTIPLANO SRL
Socio Único
- Salvador Olivares Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3242 , F 137, S 8, H MU 94683, I/A 1 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-30
Empresa: COSTA BLANCA OBRAS SL
Apoderado
- Salvador Olivares Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2758 , F 197, S 8, H MU 35236, I/A 8 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-30
Empresa: ALUMINIOS JUMILLA SL
Apoderado
- Salvador Olivares Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2314 , F 157, S 8, H MU 55764, I/A 5 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-30
Empresa: PROMOCIONES ANSEJE SL
Liquidador Mancomunado
- Jesus Jimenez Gil
- Jose Garcia Carrillo
- Salvador Olivares Martinez
- Sebastian Jimenez Gil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2393 , F 127, S 8, H MU 58877, I/A 4 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-30
Empresa: PROMOCIONES ANSEJE SL
Administrador Mancomunado
- Jesus Jimenez Gil
- Jose Garcia Carrillo
- Salvador Olivares Martinez
- Sebastian Jimenez Gil
Liquidador Mancomunado
- Jesus Jimenez Gil
- Jose Garcia Carrillo
- Salvador Olivares Martinez
- Sebastian Jimenez Gil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2393 , F 127, S 8, H MU 58877, I/A 4 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-30
Empresa: ALUMINIOS JUMILLA SL
Apoderado
- Salvador Olivares Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2314 , F 156, S 8, H MU 55764, I/A 4 (21/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-30
VER MAS ACTOS
Información de SALVADOR OLIVARES MARTINEZ
Mostramos los datos de SALVADOR OLIVARES MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR OLIVARES MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos