SALVADOR MUÑOZ GERARDO
Informe ejecutivo de SALVADOR MUÑOZ GERARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALVADOR MUÑOZ GERARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GECOBLAN SL | Apoderado | 26/02/2020 | |
BELROS RETAIL SA | Vicepresidente | 08/03/2018 | |
BELROS RETAIL SA | Consejero | 08/03/2018 | |
BELROS RETAIL SA | Director General | 08/03/2018 |
VINCULACIONES DE SALVADOR MUÑOZ GERARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR MUÑOZ GERARDO
Empresa: BELROS RETAIL SA
Consejero
- Aviño Mira Jose Carlos
- GECOBLAN SL
- Salvador Cardo Francisco Jose
- Salvador Muñoz Gerardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Salvador Muñoz Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5574, L 2881, F 8, S 8, H V 3784, I/A 78 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-46
Empresa: INMO CM3 SAGUNT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- De Tomas Y Miguel Francisco Javier
- De Tomas Y Miguel Rafael
- Salvador Muñoz Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11043, L 8321, F 148, S 8, H V 200114, I/A 4 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-46
Empresa: INMO CM3 SAGUNT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- De Tomas Y Miguel Francisco Javier
- De Tomas Y Miguel Rafael
- Salvador Muñoz Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11043, L 8321, F 147, S 8, H V 200114, I/A 2 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-46
Empresa: GECOBLAN SL
Apoderado
- Salvador Cardo Francisco Jose
- Salvador Muñoz Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6228, L 3533, F 169, S 8, H V 27610, I/A 32 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-46
Empresa: PRODUCTOS ALIMENTICIOS BELROS SA
Consejero
- Aviño Mira Jose Carlos
- De Torres Romo Fernando Sixto
- GECOBLAN SL
- Salvador Cardo Francisco Jose
- Salvador Muñoz Gerardo
Director General
- Salvador Muñoz Gerardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Salvador Muñoz Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3298, L 611, F 210, S 8, H V 3784, I/A 66 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-46
Empresa: PRODUCTOS ALIMENTICIOS BELROS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Salvador Muñoz Concepcion
- Salvador Muñoz Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3298, L 611, F 205, S 8, H V 3784, I/A 57 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-46
Empresa: PRODUCTOS ALIMENTICIOS BELROS SA
Consejero
- De Torres Romo Fernando Sixto
- GECOBLAN SL
- Salvador Cardo Francisco Jose
- Salvador Muñoz Gerardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Salvador Muñoz Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3298, L 611, F 205, S 8, H V 3784, I/A 57 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-46
Empresa: PRODUCTOS ALIMENTICIOS BELROS SA
Consejero
- GECOBLAN SL
- Salvador Cardo Francisco Jose
- Salvador Muñoz Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3298, L 611, F 152, S 8, H V 3784, I/A 41 (22/07/2008)
CVE: BORME-A-2009-217-46
Información de SALVADOR MUÑOZ GERARDO
Mostramos los datos de SALVADOR MUÑOZ GERARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR MUÑOZ GERARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos