SALVADOR MONFORT DAVID
Informe ejecutivo de SALVADOR MONFORT DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALVADOR MONFORT DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONSADA SOCIOSANITARIO SL | Socio Unico | 09/05/2023 | |
MONSADA SOCIOSANITARIO SL | Administrador Unico | 09/05/2023 |
VINCULACIONES DE SALVADOR MONFORT DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR MONFORT DAVID
Empresa: MONSADA SOCIOSANITARIO SL
Administrador Unico
- Salvador Monfort David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11372, L 8650, F 68, S 8, H V 210954, I/A 1 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-46
Empresa: MONSADA SOCIOSANITARIO SL
Socio Único
- Salvador Monfort David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11372, L 8650, F 68, S 8, H V 210954, I/A 1 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-46
Apoderado
- Salvador Monfort David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9520, L 6802, F 80, S 8, H V 111853, I/A 30 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-46
Apoderado
- Salvador Monfort David
Director General
- Salvador Monfort David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8589, L 5877, F 157, S 8, H V 111853, I/A 27 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-46
Apoderado
- Salvador Monfort David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8589, L 5877, F 155, S 8, H V 111853, I/A 24 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-46
Director Gerente
- Salvador Monfort David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8589, L 5877, F 155, S 8, H V 111853, I/A 24 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-46
Apoderado
- Salvador Monfort David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8393, L 5683, F 224, S 8, H V 111853, I/A 15 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-46
Apoderado
- Salvador Monfort David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8393, L 5683, F 224, S 8, H V 111853, I/A 15 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-46
Información de SALVADOR MONFORT DAVID
Mostramos los datos de SALVADOR MONFORT DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR MONFORT DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos