SALVADOR MARQUEZ RAFAEL
Informe ejecutivo de SALVADOR MARQUEZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALVADOR MARQUEZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUMASALVA SL | Secretario | 10/01/2017 | |
LUMASALVA SL | Consejero | 10/01/2017 |
VINCULACIONES DE SALVADOR MARQUEZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR MARQUEZ RAFAEL
Empresa: LUMASALVA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Salvador Bachiller Luis
- Salvador Marquez Luis
- Salvador Marquez Rafael
Presidente
Secretario
- Salvador Marquez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31745 , F 131, S 8, H M 161905, I/A 14 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-28
Empresa: ALFONSO XII GROUP ABOGADOS SLP
Liquidador
- Salvador Marquez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30185 , F 111, S 8, H M 543289, I/A 2 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-28
Empresa: ALFONSO XII GROUP ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- Salvador Marquez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30185 , F 111, S 8, H M 543289, I/A 2 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-28
Empresa: ALFONSO XII GROUP ABOGADOS SLP
Administrador Unico
- Salvador Marquez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30185 , F 110, S 8, H M 543289, I/A 1 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-28
Empresa: ALFONSO XII GROUP ABOGADOS SLP
Socio Único
- Salvador Marquez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30185 , F 110, S 8, H M 543289, I/A 1 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-28
Empresa: LUMASALVA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Marquez Carrasco Ana
- Salvador Marquez Rafael
Consejero
- Marquez Carrasco Ana
- Salvador Bachiller Luis
- Salvador Marquez Luis
- Salvador Marquez Rafael
Presidente
Secretario
- Salvador Marquez Rafael
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10145 , F 35, S 8, H M 161905, I/A 10 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-28
Información de SALVADOR MARQUEZ RAFAEL
Mostramos los datos de SALVADOR MARQUEZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR MARQUEZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos