SALVADOR MARIN SANCHEZ
Informe ejecutivo de SALVADOR MARIN SANCHEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALVADOR MARIN SANCHEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOESCUELA MOLINA SL | Administrador Solidario | 18/03/2013 |
VINCULACIONES DE SALVADOR MARIN SANCHEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR MARIN SANCHEZ
Empresa: FROET SERVICIOS SA
Consejero
- Salvador Marin Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 126, S 8, H MU 39416, I/A 8 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-30
Empresa: AUTOESCUELA MOLINA SL
Administrador Solidario
- Jose Lozano Campuzano
- Salvador Marin Sanchez
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 896 , F 85, S 8, H MU 16359, I/A 2 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-30
Empresa: FROET SERVICIOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1918 , F 125, S 8, H MU 39416, I/A 6 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-30
Empresa: TRANSPORTES EUROCAVILA SL
Liquidador
- Salvador Marin Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1394 , F 73, S 8, H MU 25871, I/A 3 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-30
Empresa: TRANSPORTES EUROCAVILA SL
Administrador Unico
- Salvador Marin Sanchez
Liquidador
- Salvador Marin Sanchez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1394 , F 73, S 8, H MU 25871, I/A 3 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-30
Información de SALVADOR MARIN SANCHEZ
Mostramos los datos de SALVADOR MARIN SANCHEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR MARIN SANCHEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos