SALVADOR LIDON LORENTE
Informe ejecutivo de SALVADOR LIDON LORENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALVADOR LIDON LORENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENTERAL PHARMA SRL | Administrador Unico | 01/03/2011 |
VINCULACIONES DE SALVADOR LIDON LORENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR LIDON LORENTE
Empresa: CONTROLMER SL
Administrador Unico
- Salvador Lidon Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2993 , F 206, S 8, H MU 83056, I/A 4 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-30
Empresa: CONTROLMER SL
Administrador Unico
- Salvador Lidon Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2993 , F 205, S 8, H MU 83056, I/A 2 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-30
Empresa: SALFAR DEL MEDITERRANEO SL
Administrador Unico
- Salvador Lidon Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2054 , F 57, S 8, H MU 47437, I/A 5 (07/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-30
Empresa: ENTERAL PHARMA SRL
Administrador Unico
- Salvador Lidon Lorente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 84, S 8, H MU 75405, I/A 1 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-30
Información de SALVADOR LIDON LORENTE
Mostramos los datos de SALVADOR LIDON LORENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR LIDON LORENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos