SALVADOR GUTIERREZ MORA
Informe ejecutivo de SALVADOR GUTIERREZ MORA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SALVADOR GUTIERREZ MORA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLANS-GUMO SL | Secretario | 24/09/2015 | |
BLANS-GUMO SL | Consejero Delegado | 24/09/2015 | |
MJN NEUROSERVEIS SL | Secretario | 16/07/2014 | |
MJN NEUROSERVEIS SL | Consejero | 16/07/2014 |
VINCULACIONES DE SALVADOR GUTIERREZ MORA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR GUTIERREZ MORA
Empresa: HOLD GUMO SL
Liquidador
- Salvador Gutierrez Mora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 206, S 8, H GI 36428, I/A 2 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-17
Empresa: HOLD GUMO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Carmen Mora Ramirez
- Francesc Xavier Gutierrez Mora
- Salvador Gutierrez Garcia
- Salvador Gutierrez Mora
Presidente
Secretario
- Salvador Gutierrez Mora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 206, S 8, H GI 36428, I/A 2 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-17
Empresa: NEUROSERVEIS ANGELS INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Salvador Gutierrez Mora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 127, S 8, H GI 63306, I/A 3 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-17
Empresa: NEUROSERVEIS ANGELS INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Salvador Gutierrez Mora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3173 , F 124, S 8, H GI 63306, I/A 1 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-17
Empresa: ADAPTACIO AL CANVI SL
Administrador Unico
- Salvador Gutierrez Mora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2388 , F 154, S 8, H GI 40244, I/A 5 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-17
Empresa: BLANS-GUMO SL
Consejero Delegado
- Salvador Gutierrez Mora
Presidente
Secretario
- Salvador Gutierrez Mora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2958 , F 13, S 8, H GI 2170, I/A 12 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-17
Empresa: MJN NEUROSERVEIS SL
Consejero Delegado
Consejero
- David Blanquez Caurel
- Javier Raurich Fabregas
- Salvador Gutierrez Mora
Presidente
Secretario
- Salvador Gutierrez Mora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2985 , F 221, S 8, H GI 56681, I/A 1 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-17
Información de SALVADOR GUTIERREZ MORA
Mostramos los datos de SALVADOR GUTIERREZ MORA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR GUTIERREZ MORA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos