SALVADOR GUIMERA GIRON
Informe ejecutivo de SALVADOR GUIMERA GIRON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALVADOR GUIMERA GIRON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGA LAS COPAS SL | Apoderado Solidario | 22/05/2024 | |
BODEGA LAS COPAS SL | Apoderado Mancomunado | 22/05/2024 | |
GONZALEZ BYASS SA | Apoderado Solidario | 09/11/2023 | |
GONZALEZ BYASS SA | Apoderado Mancomunado | 09/11/2023 |
VINCULACIONES DE SALVADOR GUIMERA GIRON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR GUIMERA GIRON
Empresa: BODEGA LAS COPAS SL
Apoderado Mancomunado
- Cesar Tomas Sanchez Moral
- Francisco Javier Gomez Vilches
- Francisco Javier Gomez Vilches
- Juan Cortes Vilardell
- Manuel Jimenez Aguilar
- Manuel Jimenez Aguilar
- Manuel Jimenez Aguilar
- Salvador Guimera Giron
- Salvador Guimera Giron
- Salvador Guimera Giron
- Salvador Guimera Giron
Apoderado Solidario
- Angel Luis Serna Garcia
- Salvador Guimera Giron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CA 44907, I/A 37 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-105-11
Empresa: GONZALEZ BYASS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Enrique Murillo Sanroma
- Salvador Guimera Giron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 40, S 8, H CA 826, I/A 296 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-11
Empresa: GONZALEZ BYASS SA
Apoderado Mancomunado
- Damia Deas I Gual
- Manuel Jimenez Aguilar
- Salvador Guimera Giron
Apoderado Solidario
- Damia Deas I Gual
- Damia Deas I Gual
- Salvador Guimera Giron
- Salvador Guimera Giron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2500 , F 39, S 8, H CA 826, I/A 295 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-11
Empresa: BODEGA GONZALEZ BYASS JEREZ SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Enrique Artasona Larrosa
- Enrique Murillo Sanroma
- Francisco Javier Gomez Vilches
- Juan De Dios Mejias Bernal
- Juan De Dios Mejias Bernal
- Lorenzo Garzon Moreno
- Lorenzo Garzon Moreno
- Lorenzo Garzon Moreno
- Manuel Jesus Clavijo Garcia
- Manuel Jimenez Aguilar
- Manuel Jimenez Aguilar
- Manuel Jimenez Aguilar
- Maria De Los Angeles Santamaria De Las Heras
- Salvador Guimera Giron
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Salvador Guimera Giron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 107, S 8, H CA 46205, I/A 25 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-219-11
Empresa: BODEGA GONZALEZ BYASS JEREZ SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Maria De Los Angeles Santamaria De Las Heras
- Salvador Guimera Giron
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 106, S 8, H CA 46205, I/A 24 (07/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-11
Información de SALVADOR GUIMERA GIRON
Mostramos los datos de SALVADOR GUIMERA GIRON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR GUIMERA GIRON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos