SALVADOR GUERRA SALAMO
Informe ejecutivo de SALVADOR GUERRA SALAMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALVADOR GUERRA SALAMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RHODE SA | Vicepresidente | 15/11/2010 | |
RHODE SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 15/11/2010 | |
FOODLINKER COMPANY SL | Apoderado | 16/02/2010 |
VINCULACIONES DE SALVADOR GUERRA SALAMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR GUERRA SALAMO
Empresa: MAS PAIRET SL
Liquidador
- Salvador Guerra Salamo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 9084, I/A 10 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-17
Empresa: MAS PAIRET SL
Administrador Unico
- Salvador Guerra Salamo
Liquidador
- Salvador Guerra Salamo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 9084, I/A 10 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-17
Empresa: CAMPING BASSEGODA SL
Administrador Solidario
- Esteve Guerra Serra
- Margarita Serra Suquet
- Salvador Guerra Salamo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2226 , F 175, S 8, H GI 37227, I/A 8 (03/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-17
Empresa: RHODE SA
Consejero
- Amadeo Sabat Nuto
- Salvador Guerra Salamo
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 794 , F 161, S 8, H GI 9711, I/A 56 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-17
Empresa: RHODE SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Amadeo Sabat Nuto
- Salvador Guerra Salamo
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Salvador Guerra Salamo
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 498 , F 197, S 8, H GI 9711, I/A 49 (15/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-225-17
Empresa: FOODLINKER COMPANY SL
Apoderado
- Salvador Guerra Salamo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2766 , F 122, S 8, H GI 49934, I/A 2 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-17
Información de SALVADOR GUERRA SALAMO
Mostramos los datos de SALVADOR GUERRA SALAMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR GUERRA SALAMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos