SALVADOR GARCIA GUZMAN
Informe ejecutivo de SALVADOR GARCIA GUZMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALVADOR GARCIA GUZMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INITIOR CODE GROUP SL | Administrador Unico | 29/01/2014 | 02/02/2021 |
CONNECTED ZINKING SL | Presidente | 24/05/2010 | 04/12/2013 |
CONNECTED ZINKING SL | Consejero Delegado | 24/05/2010 | 04/12/2013 |
CONNECTED ZINKING SL | Consejero | 24/05/2010 | 04/12/2013 |
CONNECTED ZINKING SL | Administrador Unico | 16/06/2009 | 24/05/2010 |
CONNECTED ZINKING SL | Administrador Solidario | 16/06/2009 |
VINCULACIONES DE SALVADOR GARCIA GUZMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR GARCIA GUZMAN
Empresa: INITIOR CODE GROUP SL
Administrador Unico
- Salvador Garcia Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31820 , F 121, S 8, H M 572638, I/A 2 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Empresa: INITIOR CODE GROUP SL
Administrador Unico
- Salvador Garcia Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31820 , F 120, S 8, H M 572638, I/A 1 (29/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-24-28
Empresa: CONNECTED ZINKING SL
Consejero Delegado
- Salvador Garcia Guzman
Consejero
Presidente
- Salvador Garcia Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23004 , F 6, S 8, H M 412145, I/A 5 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-241-28
Empresa: CONNECTED ZINKING SL
Consejero Delegado
- Salvador Garcia Guzman
Consejero
Presidente
- Salvador Garcia Guzman
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23004 , F 4, S 8, H M 412145, I/A 4 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-28
Empresa: CONNECTED ZINKING SL
Administrador Unico
- Salvador Garcia Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23004 , F 4, S 8, H M 412145, I/A 4 (24/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-28
Empresa: CONNECTED ZINKING SL
Administrador Unico
- Salvador Garcia Guzman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23004 , F 2, S 8, H M 412145, I/A 2 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-28
Empresa: CONNECTED ZINKING SL
Administrador Solidario
- MEDIA NET SOFTWARE SA
- Salvador Garcia Guzman
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23004 , F 2, S 8, H M 412145, I/A 2 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-28
Información de SALVADOR GARCIA GUZMAN
Mostramos los datos de SALVADOR GARCIA GUZMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR GARCIA GUZMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos