SALVADOR FUENTES GARCIA
Informe ejecutivo de SALVADOR FUENTES GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 28
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SALVADOR FUENTES GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RICARDO FUENTES E HIJOS SA | Vicesecret. | 28/11/2023 | |
RICARDO FUENTES E HIJOS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 28/11/2023 | |
RICARDO FUENTES E HIJOS SA | Consejero | 28/11/2023 | |
FRIGORIFICOS DE TUNIDOS SA | Administrador Solidario | 14/07/2023 | |
RICARDO FUENTES E HIJOS COMERCIALIZADORA SA | Administrador Solidario | 25/11/2020 | |
RICARDO FUENTES E HIJOS TRANSPORTES SA | Administrador Solidario | 01/10/2020 | |
RICARDO FUENTES E HIJOS SALAZON SA | Administrador Solidario | 01/10/2020 | |
TUNA GRASO SA | Consejero | 15/01/2015 | |
GERTOPAN SOLUCIONES SL | Administrador Solidario | 09/11/2009 |
VINCULACIONES DE SALVADOR FUENTES GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR FUENTES GARCIA
Empresa: RICARDO FUENTES E HIJOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Antonio Fuentes Garcia
- Francisco Fuentes Garcia
- Jose Fuentes Garcia
- Juan Pedro Fuentes Garcia
- Ricardo Fuentes Garcia
- Salvador Fuentes Garcia
Consejero
- Antonio Fuentes Garcia
- Francisco Fuentes Garcia
- Jose Fuentes Garcia
- Juan Pedro Fuentes Garcia
- Ricardo Fuentes Garcia
- Salvador Fuentes Garcia
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Salvador Fuentes Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 54, S 8, H MU 4485, I/A 33 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-30
Empresa: RICARDO FUENTES E HIJOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Antonio Fuentes Garcia
- Francisco Fuentes Garcia
- Jose Fuentes Garcia
- Juan Pedro Fuentes Garcia
- Ricardo Fuentes Garcia
- Salvador Fuentes Garcia
Consejero
- Antonio Fuentes Garcia
- Francisco Fuentes Garcia
- Jose Fuentes Garcia
- Juan Pedro Fuentes Garcia
- Ricardo Fuentes Garcia
- Salvador Fuentes Garcia
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Salvador Fuentes Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2375 , F 54, S 8, H MU 4485, I/A 33 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-30
Empresa: FRIGORIFICOS DE TUNIDOS SA
Administrador Solidario
- Ricardo Fuentes Garcia
- Salvador Fuentes Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400 , F 207, S 8, H MU 26142, I/A 12 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-30
Empresa: FRIGORIFICOS DE TUNIDOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Antonio Fuentes Garcia
- Francisco Fuentes Garcia
- Jose Fuentes Garcia
- Juan Pedro Fuentes Garcia
- Ricardo Fuentes Garcia
- Salvador Fuentes Garcia
Consejero
- Antonio Fuentes Garcia
- Francisco Fuentes Garcia
- Jose Fuentes Garcia
- Juan Pedro Fuentes Garcia
- Ricardo Fuentes Garcia
- Salvador Fuentes Garcia
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1400 , F 207, S 8, H MU 26142, I/A 12 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-30
Empresa: PROMOCIONES ORIENTAL HOUSES SL
Consejero Delegado Solidario
- Antonio Fuentes Garcia
- Francisco Fuentes Garcia
- Jose Fuentes Garcia
- Juan Pedro Fuentes Garcia
- Ricardo Fuentes Garcia
- Salvador Fuentes Garcia
Consejero
- Antonio Fuentes Garcia
- Francisco Fuentes Garcia
- Jose Fuentes Garcia
- Juan Pedro Fuentes Garcia
- Ricardo Fuentes Garcia
- Salvador Fuentes Garcia
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Salvador Fuentes Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 141, S 8, H MU 38533, I/A 2 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-30
Administrador Solidario
- Juan Pedro Fuentes Garcia
- Salvador Fuentes Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 46, S 8, H MU 42926, I/A 9 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-30
Consejero Delegado Solidario
- Antonio Fuentes Garcia
- Francisco Fuentes Garcia
- Jose Fuentes Garcia
- Juan Pedro Fuentes Garcia
- Ricardo Fuentes Garcia
- Salvador Fuentes Garcia
Consejero
- Antonio Fuentes Garcia
- Francisco Fuentes Garcia
- Jose Fuentes Garcia
- Juan Pedro Fuentes Garcia
- Ricardo Fuentes Garcia
- Salvador Fuentes Garcia
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Salvador Fuentes Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 46, S 8, H MU 42926, I/A 9 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-30
Empresa: RICARDO FUENTES E HIJOS SALAZON SA
Administrador Solidario
- Juan Pedro Fuentes Garcia
- Salvador Fuentes Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 38, S 8, H MU 42925, I/A 7 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-30
Empresa: RICARDO FUENTES E HIJOS SALAZON SA
Consejero Delegado Solidario
- Antonio Fuentes Garcia
- Francisco Fuentes Garcia
- Jose Fuentes Garcia
- Juan Pedro Fuentes Garcia
- Ricardo Fuentes Garcia
- Salvador Fuentes Garcia
Consejero
- Antonio Fuentes Garcia
- Francisco Fuentes Garcia
- Jose Fuentes Garcia
- Juan Pedro Fuentes Garcia
- Ricardo Fuentes Garcia
- Salvador Fuentes Garcia
Presidente
- Salvador Fuentes Garcia
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2006 , F 38, S 8, H MU 42925, I/A 7 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-30
Administrador Solidario
- Antonio Fuentes Garcia
- Salvador Fuentes Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2003 , F 71, S 8, H MU 42796, I/A 4 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-30
VER MAS ACTOS
Información de SALVADOR FUENTES GARCIA
Mostramos los datos de SALVADOR FUENTES GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR FUENTES GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos