SALVADOR DESCALZO LAURA
Informe ejecutivo de SALVADOR DESCALZO LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALVADOR DESCALZO LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVA DOMUS AUREA SL | Administrador Solidario | 17/02/2023 | |
ESCUELA ONLINE LABELLA SL | Administrador Solidario | 03/02/2023 |
VINCULACIONES DE SALVADOR DESCALZO LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR DESCALZO LAURA
Empresa: NUEVA DOMUS AUREA SL
Administrador Solidario
- Arderius Salvador Begoña
- Salvador Descalzo Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30192 , F 5, S 8, H M 543430, I/A 5 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: NUEVA DOMUS AUREA SL
Administrador Unico
- Salvador Descalzo Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30192 , F 5, S 8, H M 543430, I/A 5 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-28
Empresa: ATELLO BUSINESS SL
Administrador Unico
- Salvador Descalzo Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40443 , F 110, S 8, H M 718221, I/A 4 (06/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-28
Empresa: ESCUELA ONLINE LABELLA SL
Administrador Solidario
- Arderius Salvador Begoña
- Salvador Descalzo Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35504 , F 81, S 8, H M 638153, I/A 4 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Empresa: ESCUELA ONLINE LABELLA SL
Administrador Unico
- Salvador Descalzo Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35504 , F 81, S 8, H M 638153, I/A 4 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Empresa: ATELLO BUSINESS SL
Administrador Unico
- Salvador Descalzo Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40443 , F 109, S 8, H M 718221, I/A 3 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-28
Empresa: NUEVA DOMUS AUREA SL
Administrador Unico
- Salvador Descalzo Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30192 , F 5, S 8, H M 543430, I/A 4 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-28
Empresa: NUEVA DOMUS AUREA SL
Administrador Solidario
- Arderius Arregui Hector Ignacio
- Salvador Descalzo Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30192 , F 5, S 8, H M 543430, I/A 4 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-28
Empresa: ESCUELA ONLINE LABELLA SL
Administrador Unico
- Salvador Descalzo Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35504 , F 81, S 8, H M 638153, I/A 3 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-28
Empresa: ESCUELA ONLINE LABELLA SL
Administrador Solidario
- Arderius Arregui Hector Ignacio
- Salvador Descalzo Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35504 , F 81, S 8, H M 638153, I/A 3 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-108-28
VER MAS ACTOS
Información de SALVADOR DESCALZO LAURA
Mostramos los datos de SALVADOR DESCALZO LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR DESCALZO LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos