SALVADOR CUBEDO VICENTE
Informe ejecutivo de SALVADOR CUBEDO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALVADOR CUBEDO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NABUTEK SOFTWARE SL | Socio Unico | 25/01/2010 | |
NABUTEK SOFTWARE SL | Administrador Unico | 25/01/2010 |
VINCULACIONES DE SALVADOR CUBEDO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR CUBEDO VICENTE
Empresa: DEISTER CONSULTING SA
Consejero Delegado
Consejero
- Dominguez Rodriguez Luciano
- Escote Tuset Javier
- Salvador Cubedo Vicente
- Tuset Roura Ana
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35875 , F 9, S 8, H B 269301, I/A 14 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
Empresa: DEISTER CONSULTING SA
Consejero Delegado
Consejero
- Dominguez Rodriguez Luciano
- Escote Tuset Javier
- Salvador Cubedo Vicente
- Tuset Roura Ana
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35875 , F 8, S 8, H B 269301, I/A 13 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-08
Empresa: DEISTER CONSULTING SA
Consejero Delegado
Consejero
- Dominguez Rodriguez Luciano
- Escote Tuset Javier
- Salvador Cubedo Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35875 , F 8, S 8, H B 269301, I/A 13 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-08
Empresa: DEISTER CONSULTING SA
Consejero Delegado
Consejero
- Dominguez Rodriguez Luciano
- Escote Tuset Javier
- Salvador Cubedo Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35875 , F 8, S 8, H B 269301, I/A 12 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
Empresa: DEISTER CONSULTING SA
Consejero Delegado
Consejero
- Dominguez Rodriguez Luciano
- Escote Tuset Javier
- Salvador Cubedo Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35875 , F 8, S 8, H B 269301, I/A 12 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
Empresa: NABUTEK SOFTWARE SL
Administrador Unico
- Salvador Cubedo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531, L 1093, F 82, S 8, H CS 31776, I/A 1 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-12
Empresa: NABUTEK SOFTWARE SL
Socio Único
- Salvador Cubedo Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1531, L 1093, F 82, S 8, H CS 31776, I/A 1 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-22-12
Empresa: DEISTER CONSULTING SA
Consejero Delegado
Consejero
- Dominguez Rodriguez Luciano
- Escote Tuset Javier
- Salvador Cubedo Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35875 , F 7, S 8, H B 269301, I/A 11 (04/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-08
Empresa: DEISTER CONSULTING SA
Consejero Delegado
Consejero
- Escote Tuset Javier
- Llopis Martin Beatriz
- Salvador Cubedo Vicente
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35875 , F 7, S 8, H B 269301, I/A 11 (04/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-08
Información de SALVADOR CUBEDO VICENTE
Mostramos los datos de SALVADOR CUBEDO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR CUBEDO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos