SALVADOR COSTAFREDA SANTIAGO
Informe ejecutivo de SALVADOR COSTAFREDA SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALVADOR COSTAFREDA SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANPOLDI SL | Socio Unico | 22/03/2024 | |
SANPOLDI SL | Administrador Unico | 22/03/2024 | |
SKY NERE SL | Administrador Unico | 26/07/2023 | |
POMPEU 4 SL | Administrador Solidario | 30/05/2023 | |
MAGNIFIC FEST SL | Administrador Mancomunado | 11/04/2022 | |
MAGNIFIC FEST SL | Apoderado Solidario | 11/04/2022 | |
CAL SORTIR 2020 SL | Administrador Solidario | 28/11/2016 | |
BLURENTING CATALONIA SL | Administrador Unico | 17/04/2015 | |
CAL SORTIR SL | Administrador Mancomunado | 01/02/2012 | |
BONAIRE 23 SL | Presidente | 08/03/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SALVADOR COSTAFREDA SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR COSTAFREDA SANTIAGO
Empresa: SANPOLDI SL
Administrador Unico
- Salvador Costafreda Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 101, S 8, H L 35548, I/A 1 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-25
Empresa: SANPOLDI SL
Socio Único
- Salvador Costafreda Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 101, S 8, H L 35548, I/A 1 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-64-25
Empresa: SKY NERE SL
Administrador Unico
- Salvador Costafreda Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 123, S 8, H L 35030, I/A 1 (26/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-25
Empresa: POMPEU 4 SL
Administrador Solidario
- Hernandez Freige Maria
- Salvador Costafreda Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1693 , F 109, S 8, H L 34953, I/A 1 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-25
Empresa: MAGNIFIC FEST SL
Apoderado Solidario
- Arnedo Rejas Juan
- Salvador Costafreda Santiago
- Solis Baron Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1653 , F 66, S 8, H L 34017, I/A 2 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-25
Empresa: MAGNIFIC FEST SL
Administrador Mancomunado
- Arnedo Rejas Juan
- Salvador Costafreda Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1653 , F 61, S 8, H L 34017, I/A 1 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-25
Empresa: CAL SORTIR 2020 SL
Administrador Solidario
- Bosch Sala Xavier
- Capdevila Marfull Jordi
- Salvador Costafreda Santiago
- Yubero Huguet Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1378 , F 223, S 8, H L 27642, I/A 3 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-25
Empresa: NAKURU DE NEGOCIOS SL
Administrador Solidario
- Capdevila Marfull Jordi
- Salvador Costafreda Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 161, S 8, H L 23227, I/A 7 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-25
Empresa: NAKURU DE NEGOCIOS SL
Administrador Solidario
- Capdevila Marfull Jordi
- Salvador Costafreda Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1169 , F 160, S 8, H L 23227, I/A 6 (20/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-25
Empresa: BLURENTING CATALONIA SL
Administrador Unico
- Salvador Costafreda Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1397 , F 63, S 8, H L 28039, I/A 2 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-25
VER MAS ACTOS
Información de SALVADOR COSTAFREDA SANTIAGO
Mostramos los datos de SALVADOR COSTAFREDA SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR COSTAFREDA SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos