SALVADOR CORRAL JUANA
Informe ejecutivo de SALVADOR CORRAL JUANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALVADOR CORRAL JUANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PASTISSERIA TURULL SL | Administrador Unico | 15/01/2010 | 16/02/2015 |
PROCELI EUROPE SL | Vocal | 28/05/2010 | 08/11/2011 |
PROCELI EUROPE SL | Consejero | 28/05/2010 | 08/11/2011 |
VINCULACIONES DE SALVADOR CORRAL JUANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR CORRAL JUANA
Empresa: PASTISSERIA TURULL SL
Administrador Unico
- Salvador Corral Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24820 , F 140, S 8, H B 79912, I/A 12 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-08
Empresa: PROCELI TURULL SL
Consejero
- Salvador Corral Juana
Vocal
- Salvador Corral Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41935 , F 204, S 8, H B 166925, I/A 11 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-08
Empresa: PROCELI TURULL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Giner Granja Javier
- JUMARFE SA
- Salvador Corral Juana
- Turull Salvador Joan
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vocal
- Salvador Corral Juana
- JUMARFE SA
- Giner Granja Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29964 , F 158, S 8, H B 166925, I/A 8 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-08
Empresa: PASTISSERIA TURULL SL
Administrador Unico
- Salvador Corral Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24820 , F 139, S 8, H B 79912, I/A 10 (15/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-08
Información de SALVADOR CORRAL JUANA
Mostramos los datos de SALVADOR CORRAL JUANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR CORRAL JUANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos