SALVADOR CIVIL GERARD
Informe ejecutivo de SALVADOR CIVIL GERARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALVADOR CIVIL GERARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STAMVALOR INVERSIONES SICAV | Secretario | 24/08/2011 | |
STAMVALOR INVERSIONES SICAV | Consejero | 24/08/2011 |
VINCULACIONES DE SALVADOR CIVIL GERARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR CIVIL GERARD
Empresa: STAMVALOR INVERSIONES SICAV
Consejero
- Salvador Civil Gerard
Secretario
- Salvador Civil Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33820 , F 25, S 8, H M 298024, I/A 38 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Empresa: STAMVALOR INVERSIONES SICAV
Auditor
Consejero
- Salvador Civil Gerard
- Stampa Diez Del Corral Carlos
Presidente
Secretario
- Salvador Civil Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33820 , F 23, S 8, H M 298024, I/A 32 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-184-28
Empresa: STAMVALOR INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
- Salvador Civil Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17370 , F 225, S 8, H M 298024, I/A 29 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-28
Empresa: STAMVALOR INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
- Salvador Civil Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17370 , F 155, S 8, H M 298024, I/A 18 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-28
Empresa: STAMVALOR INVERSIONES SICAV
Consejero
- Salvador Civil Gerard
- Stampa Diez Del Corral Carlos
Presidente
Secretario
- Salvador Civil Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17370 , F 155, S 8, H M 298024, I/A 17 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-28
Información de SALVADOR CIVIL GERARD
Mostramos los datos de SALVADOR CIVIL GERARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR CIVIL GERARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos