SALVADOR APARISI MARIA PILAR
Informe ejecutivo de SALVADOR APARISI MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALVADOR APARISI MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APARISI CEPILLOS SL | Administrador Mancomunado | 24/05/2023 | |
APARISI CEPILLOS SL | Apoderado | 11/10/2019 |
VINCULACIONES DE SALVADOR APARISI MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR APARISI MARIA PILAR
Empresa: APARISI CEPILLOS SL
Administrador Mancomunado
- Salvador Aparisi Estefania
- Salvador Aparisi Maria Angeles
- Salvador Aparisi Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6351, L 3656, F 8, S 8, H V 66068, I/A 8 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-46
Empresa: PANAMARO TEAMWORK TRAINING SL
Administrador Unico
- Salvador Aparisi Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9969, L 7251, F 62, S 8, H V 165546, I/A 4 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-46
Empresa: PANAMARO TEAMWORK TRAINING SL
Administrador Unico
- Salvador Aparisi Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9969, L 7251, F 62, S 8, H V 165546, I/A 3 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-46
Empresa: APARISI CEPILLOS SL
Administrador Mancomunado
- Aparisi Sierra Maria Pilar
- Salvador Aparisi Estefania
- Salvador Aparisi Maria Angeles
- Salvador Aparisi Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6351, L 3656, F 6, S 8, H V 66068, I/A 7 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-46
Empresa: APARISI CEPILLOS SL
Apoderado
- Salvador Aparisi Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6351, L 3656, F 5, S 8, H V 66068, I/A 6 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-46
Información de SALVADOR APARISI MARIA PILAR
Mostramos los datos de SALVADOR APARISI MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR APARISI MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos