SALVADOR ANTONIO SILLA MOLINA
Informe ejecutivo de SALVADOR ANTONIO SILLA MOLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SALVADOR ANTONIO SILLA MOLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA ACTUAL SL | Administrador Unico | 30/07/2019 | 30/10/2020 |
SINFIN PRODUCTIONS SL | Administrador Unico | 02/09/2019 | 24/01/2020 |
DIFERENTS BUSINESS SL | Administrador Unico | 31/07/2019 | 31/07/2019 |
VINCULACIONES DE SALVADOR ANTONIO SILLA MOLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR ANTONIO SILLA MOLINA
Empresa: CLINICA ACTUAL SL
Administrador Unico
- Salvador Antonio Silla Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3316 , F 69, S 8, H MU 95879, I/A 8 (30/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-30
Empresa: SINFIN PRODUCTIONS SL
Administrador Unico
- Salvador Antonio Silla Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 76, S 8, H MU 95034, I/A 6 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-30
Empresa: SINFIN PRODUCTIONS SL
Administrador Unico
- Salvador Antonio Silla Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 73, S 8, H MU 95034, I/A 4 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-30
Empresa: DIFERENTS BUSINESS SL
Administrador Unico
- Salvador Antonio Silla Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3311 , F 25, S 8, H MU 96490, I/A 7 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-30
Empresa: DIFERENTS BUSINESS SL
Administrador Unico
- Salvador Antonio Silla Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3311 , F 24, S 8, H MU 96490, I/A 5 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-30
Empresa: CLINICA ACTUAL SL
Administrador Unico
- Salvador Antonio Silla Molina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3316 , F 67, S 8, H MU 95879, I/A 5 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-30
Información de SALVADOR ANTONIO SILLA MOLINA
Mostramos los datos de SALVADOR ANTONIO SILLA MOLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR ANTONIO SILLA MOLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos