SALVADOR ANDREO MARTINEZ
Informe ejecutivo de SALVADOR ANDREO MARTINEZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALVADOR ANDREO MARTINEZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SABOREA FEST SL | Administrador Solidario | 05/08/2024 | |
SMASH URBAN BURGUER SL | Administrador Solidario | 23/03/2023 | |
HEALTH AND MOTION GROUP SL | Administrador Unico | 07/12/2021 | |
CODE LOGISTIC SL | Administrador Unico | 28/11/2017 |
VINCULACIONES DE SALVADOR ANDREO MARTINEZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVADOR ANDREO MARTINEZ
Empresa: SABOREA FEST SL
Administrador Solidario
- Angeles Lopez Banegas
- Juan Carlos Garcia Garcia
- Salvador Andreo Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MU114153, I/A 1 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-154-30
Empresa: SMASH URBAN BURGUER SL
Administrador Solidario
- Adrian Andreo Soria
- Salvador Andreo Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3625 , F 138, S 8, H MU109884, I/A 1 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-30
Empresa: HEALTH AND MOTION GROUP SL
Administrador Unico
- Salvador Andreo Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3551 , F 167, S 8, H MU106234, I/A 1 (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-30
Empresa: COMO AQUI DELIVERY SERVICES SL
Administrador Unico
- Salvador Andreo Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3281 , F 53, S 8, H MU 95016, I/A 1 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-231-30
Información de SALVADOR ANDREO MARTINEZ
Mostramos los datos de SALVADOR ANDREO MARTINEZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVADOR ANDREO MARTINEZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos