SALVACHUA ALGAR ROSARIO
Informe ejecutivo de SALVACHUA ALGAR ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALVACHUA ALGAR ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANIZACION EL FARO SA | Administrador Unico | 06/05/2010 | 23/03/2023 |
LAS GAVIOTAS SL | Consejero | 30/11/2010 |
VINCULACIONES DE SALVACHUA ALGAR ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVACHUA ALGAR ROSARIO
Empresa: URBANIZACION EL FARO SA
Administrador Unico
- Salvachua Algar Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3672 , F 120, S 8, H M 61727, I/A 10 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-28
Empresa: URBANIZACION EL FARO SA
Administrador Unico
- Salvachua Algar Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3672 , F 120, S 8, H M 61727, I/A 9 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-28
Empresa: URBANIZACION EL FARO SA
Administrador Unico
- Salvachua Algar Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3672 , F 120, S 8, H M 61727, I/A 8 (27/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-28
Empresa: LAS GAVIOTAS SA
Consejero
- Granell Solis Faustino
- Guisasola Vigil Fernando
- Lopez Enriquez Jose Luis
- Marquez Vigil Jose Maria
- Salvachua Algar Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1969 , F 28, S 8, H AS 14662, I/A 8 (30/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-33
Empresa: URBANIZACION EL FARO SA
Administrador Unico
- Salvachua Algar Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3672 , F 120, S 8, H M 61727, I/A 7 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-28
Información de SALVACHUA ALGAR ROSARIO
Mostramos los datos de SALVACHUA ALGAR ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVACHUA ALGAR ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos