SALVA OBRADOR BARTOLOME
Informe ejecutivo de SALVA OBRADOR BARTOLOME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALVA OBRADOR BARTOLOME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LICORES MALLORQUINES SA | Secretario | 22/08/2023 | |
LICORES MALLORQUINES SA | Consejero Delegado | 22/08/2023 | |
LICORES MALLORQUINES SA | Consejero | 22/08/2023 | |
LICORISTAS REUNIDOS MALLORQUINES SL | Secretario | 13/08/2018 | |
LICORISTAS REUNIDOS MALLORQUINES SL | Consejero | 13/08/2018 |
VINCULACIONES DE SALVA OBRADOR BARTOLOME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVA OBRADOR BARTOLOME
Empresa: LICORES MALLORQUINES SA
Consejero Delegado
- Salva Obrador Bartolome
Consejero
- Alomar Llado Bernat
- Salva Obrador Bartolome
- Sureda Nicolau Antonio
Presidente
Secretario
- Salva Obrador Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 179, S 8, H PM 13703, I/A 25 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-07
Empresa: LICORES MALLORQUINES SA
Consejero Delegado
- Salva Obrador Bartolome
Consejero
- Cabrer Balaguer Francisco
- Jaume Sastre Joan
- Perello Cuart Antonio
- Salva Obrador Bartolome
- Sureda Nicolau Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 179, S 8, H PM 13703, I/A 25 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-07
Empresa: LICORISTAS REUNIDOS MALLORQUINES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alomar Llado Bernat
- Cañellas Bestard Catalina
- Salva Obrador Bartolome
- Sureda Nicolau Antonio
Presidente
Secretario
- Salva Obrador Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 195, S 8, H PM 11425, I/A 16 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-07
Empresa: LICORES MALLORQUINES SA
Consejero Delegado
- Salva Obrador Bartolome
Consejero
- Cabrer Balaguer Jaime
- Jaume Sastre Joan
- Perello Cuart Antonio
- Salva Obrador Bartolome
- Sureda Nicolau Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 104, S 8, H PM 13703, I/A 22 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-07
Empresa: LICORISTAS REUNIDOS MALLORQUINES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alomar Llado Bernat
- Cañellas Bestard Catalina
- Salva Obrador Bartolome
- Sureda Nicolau Antonio
Presidente
Secretario
- Salva Obrador Bartolome
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 194, S 8, H PM 11425, I/A 14 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-07
Empresa: LICORISTAS REUNIDOS MALLORQUINES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alomar Llado Bernat
- Cañellas Bestard Catalina
- Jaume Sastre Joan
- Salva Obrador Bartolome
- Sureda Nicolau Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 194, S 8, H PM 11425, I/A 14 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-07
Empresa: LICORISTAS REUNIDOS MALLORQUINES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alomar Llado Bernat
- Cañellas Bestard Catalina
- Jaume Sastre Joan
- Salva Obrador Bartolome
- Sureda Nicolau Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2513 , F 194, S 8, H PM 11425, I/A 12 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-07
Empresa: LICORES MALLORQUINES SA
Consejero Delegado
- Salva Obrador Bartolome
Consejero
- Cabrer Balaguer Jaime
- Jaume Sastre Joan
- Perello Cuart Antonio
- Salva Obrador Bartolome
- Sureda Nicolau Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 103, S 8, H PM 13703, I/A 19 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-07
Empresa: LICORES MALLORQUINES SA
Consejero Delegado
- Salva Obrador Bartolome
Consejero
- Cañellas Bestard Catalina
- Jaume Sastre Juan
- Salva Obrador Bartolome
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 103, S 8, H PM 13703, I/A 19 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-07
Empresa: LICORES MALLORQUINES SA
Consejero Delegado
- Salva Obrador Bartolome
Consejero
- Cañellas Bestard Catalina
- Jaume Sastre Juan
- Salva Obrador Bartolome
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 102, S 8, H PM 13703, I/A 18 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-63-07
VER MAS ACTOS
Información de SALVA OBRADOR BARTOLOME
Mostramos los datos de SALVA OBRADOR BARTOLOME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVA OBRADOR BARTOLOME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos