SALVA MOREY GUILLERMO
Informe ejecutivo de SALVA MOREY GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SALVA MOREY GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REIS BALEAR SL | Apoderado | 12/03/2014 | 19/03/2024 |
DESCANSHOP SPAIN SL | Administrador Solidario | 05/11/2014 | |
REIS BALEAR SL | Administrador Unico | 14/01/2014 | |
RENOVA BALEAR SL | Administrador Mancomunado | 10/04/2013 |
VINCULACIONES DE SALVA MOREY GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVA MOREY GUILLERMO
Empresa: REIS BALEAR SL
Apoderado
- Salva Alonso Antonio
- Salva Morey Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 22, S 8, H PM 25730, I/A 8 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-07
Empresa: DESCANSHOP SPAIN SL
Administrador Solidario
- Descoubes Bertrand
- Salva Morey Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2298 , F 109, S 8, H PM 59685, I/A 2 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-07
Empresa: REIS BALEAR SL
Apoderado
- Salva Morey Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 21, S 8, H PM 25730, I/A 7 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-07
Empresa: REIS BALEAR SL
Administrador Unico
- Salva Morey Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 21, S 8, H PM 25730, I/A 6 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-07
Empresa: RENOVA BALEAR SL
Administrador Mancomunado
- Salva Morey Guillermo
- Vicente Barrado Jose Antonio
- Zoilo Rodriguez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1765 , F 183, S 8, H PM 36033, I/A 2 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-07
Información de SALVA MOREY GUILLERMO
Mostramos los datos de SALVA MOREY GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVA MOREY GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos