SALVA LUCIEN MAURICE
Informe ejecutivo de SALVA LUCIEN MAURICE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALVA LUCIEN MAURICE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COZUMEL INVESTMENTS 2020 SL | Apoderado | 12/04/2021 |
VINCULACIONES DE SALVA LUCIEN MAURICE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALVA LUCIEN MAURICE
Empresa: COZUMEL INVESTMENTS 2020 SL
Apoderado
- Salva Lucien Maurice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41208 , F 118, S 8, H M 730602, I/A 2 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-72-28
Empresa: EURO-GAFAS SA
Liquidador
- Salva Lucien Maurice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1120, L 34, F 129, S 8, H MA 1895, I/A 7 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-29
Empresa: EURO-GAFAS SA
Administrador Unico
- Salva Lucien Maurice
Socio único
- Salva Lucien Maurice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1120, L 34, F 129, S 8, H MA 1895, I/A 7 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-29
Empresa: EURO-GAFAS SA
Administrador Unico
- Salva Lucien Maurice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1120, L 34, F 129, S 8, H MA 1895, I/A 6 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-29
Empresa: EURO-GAFAS SA
Administrador Unico
- Salva Lucien Maurice
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1120, L 34, F 129, S 8, H MA 1895, I/A 5 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-90-29
Información de SALVA LUCIEN MAURICE
Mostramos los datos de SALVA LUCIEN MAURICE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALVA LUCIEN MAURICE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos