SALUTREGUI PACIOS JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de SALUTREGUI PACIOS JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALUTREGUI PACIOS JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTEROIDE 365 SL | Socio Unico | 25/06/2012 | |
ASTEROIDE 365 SL | Administrador Unico | 25/06/2012 |
VINCULACIONES DE SALUTREGUI PACIOS JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALUTREGUI PACIOS JOSE JAVIER
Empresa: ALEMBY PERSONALIZE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Recuenco Jose Javier
- Iglesias Gonzalez Jose
- Salutregui Pacios Jose Javier
- Sanchez De Toro Jeronimo
Consejero
- Gonzalez Recuenco Jose Javier
- Iglesias Gonzalez Jose
- Salutregui Pacios Jose Javier
- Sanchez De Toro Jeronimo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16981 , F 135, S 8, H M 290607, I/A 4 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-28
Empresa: SINGULAR TARGETING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Lastra Nuñez Jose Maria
- Salutregui Pacios Jose Javier
- Sanchez Toro Jeronimo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28963 , F 74, S 8, H M 521560, I/A 2 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-28
Empresa: ASTEROIDE 365 SL
Administrador Unico
- Salutregui Pacios Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30067 , F 10, S 8, H M 541194, I/A 1 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-28
Empresa: ASTEROIDE 365 SL
Socio Único
- Salutregui Pacios Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30067 , F 10, S 8, H M 541194, I/A 1 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-28
Empresa: SINGULAR TARGETING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Chao Blanco Jose Ricardo
- Garcia Lastra Nuñez Jose Maria
- Gonzalez Recuenco Jose Javier
- Rojas Cabezudo Enrique
- Salutregui Pacios Jose Javier
- Sanchez Toro Jeronimo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28963 , F 73, S 8, H M 521560, I/A 1 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-28
Información de SALUTREGUI PACIOS JOSE JAVIER
Mostramos los datos de SALUTREGUI PACIOS JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALUTREGUI PACIOS JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos