SALSAMENDI IBARBURU MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de SALSAMENDI IBARBURU MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALSAMENDI IBARBURU MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTO-GELKOR SA | Director Gerente | 07/11/2013 | 09/02/2023 |
AUTO-GELKOR SA | Consejero | 07/11/2013 | 09/02/2023 |
AUTO-GELKOR SA | Presidente | 07/11/2013 | 09/02/2023 |
GELSUKAR SL | Presidente | 09/02/2023 | |
GELSUKAR SL | Director Gerente | 09/02/2023 | |
GELSUKAR SL | Consejero | 09/02/2023 |
VINCULACIONES DE SALSAMENDI IBARBURU MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALSAMENDI IBARBURU MIGUEL ANGEL
Empresa: AUTO-GELKOR SA
Consejero
- Garmendia Olarra Patxi Xabier
- Salsamendi Ibarburu Miguel Angel
- Vazquez Nieto Jose Miguel
Director Gerente
- Salsamendi Ibarburu Miguel Angel
Presidente
- Salsamendi Ibarburu Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 80, S 8, H SS 9751, I/A 12 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-20
Empresa: GELSUKAR SL
Consejero
- Garmendia Olarra Patxi Xabier
- Salsamendi Ibarburu Miguel Angel
- Vazquez Nieto Jose Miguel
Director Gerente
- Salsamendi Ibarburu Miguel Angel
Presidente
- Salsamendi Ibarburu Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 4, S 8, H SS 22591, I/A 3 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-20
Empresa: AUTO-GELKOR SA
Consejero
- Garmendia Olarra Patxi Xabier
- Salsamendi Ibarburu Miguel Angel
- Vazquez Nieto Jose Miguel
Director Gerente
- Salsamendi Ibarburu Miguel Angel
Presidente
- Salsamendi Ibarburu Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 79, S 8, H SS 9751, I/A 11 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-20
Empresa: AUTO-GELKOR SA
Consejero
- Garmendia Olarra Patxi Xabier
- Salsamendi Ibarburu Miguel Angel
- Vazquez Nieto Jose Miguel
Director Gerente
- Salsamendi Ibarburu Miguel Angel
Presidente
- Salsamendi Ibarburu Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1494 , F 78, S 8, H SS 9751, I/A 9 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-20
Información de SALSAMENDI IBARBURU MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de SALSAMENDI IBARBURU MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALSAMENDI IBARBURU MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos