SALORT PEREZ SALVADOR
Informe ejecutivo de SALORT PEREZ SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALORT PEREZ SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES INMOBILIARIAS AITANA SL | Representante | 16/03/2010 |
VINCULACIONES DE SALORT PEREZ SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALORT PEREZ SALVADOR
Empresa: FRIGOTEL SA
Consejero Delegado Solidario
- Ronda Tormo Ana Fe
- Salort Perez Maria
- Salort Perez Salvador
Consejero
- Barreres Martinez Vicente
- Garcia Garcia Enrique
- Orquin Roig Angeles
- Ronda Tormo Ana Fe
- Salort Perez Maria
- Salort Perez Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4223, L 1535, F 37, S 8, H V 20678, I/A 22 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-46
Empresa: INVERSIONES INMOBILIARIAS AITANA SL
Consejero
Presidente
Representante
- Albors Real Vicente
- Aznar Gonzalez Raul
- Salort Perez Salvador
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21377 , F 87, S 8, H M 379980, I/A 8 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-28
Empresa: TAPON CORONA IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ramirez Gallegos Fernando Adrian
- Salort Perez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20739 , F 159, S 8, H M 32068, I/A 105 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-158-28
Empresa: FRIGOTEL SA
Consejero Delegado Solidario
- Ronda Tormo Ana Fe
- Salort Perez Maria
- Salort Perez Salvador
Consejero
- Barreres Martinez Vicente
- Garcia Garcia Enrique
- Orquin Roig Angeles
- Ronda Tormo Ana Fe
- Salort Perez Maria
- Salort Perez Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4223, L 1535, F 136, S 8, H V 20678, I/A 21 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-46
Empresa: FRIGOTEL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4223, L 1535, F 136, S 8, H V 20678, I/A 21 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-46
Información de SALORT PEREZ SALVADOR
Mostramos los datos de SALORT PEREZ SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALORT PEREZ SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos