SALOM SOLER ANA MARIA
Informe ejecutivo de SALOM SOLER ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALOM SOLER ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMBAR GRIS SL | Administrador Unico | 03/02/2022 | |
SOLERBA SL | Administrador Unico | 03/02/2022 | |
AMBAR GRIS SL | Apoderado | 26/09/2011 | |
SOLERBA SL | Apoderado | 19/09/2011 | |
SOLERBA SL | Apoderado | 11/07/2011 | |
AMBAR GRIS SL | Apoderado | 11/07/2011 |
VINCULACIONES DE SALOM SOLER ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALOM SOLER ANA MARIA
Empresa: SOLERBA SL
Administrador Unico
- Salom Soler Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1614 , F 43, S 8, H PM 17408, I/A 11 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-07
Empresa: AMBAR GRIS SL
Administrador Unico
- Salom Soler Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 50, S 8, H PM 51717, I/A 9 (03/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-07
Empresa: AMBAR GRIS SL
Apoderado
- Salom Soler Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 49, S 8, H PM 51717, I/A 4 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-07
Empresa: SOLERBA SL
Apoderado
- Salom Soler Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1614 , F 42, S 8, H PM 17408, I/A 8 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-187-07
Empresa: AMBAR GRIS SL
Apoderado
- Salom Soler Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 49, S 8, H PM 51717, I/A 3 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-07
Empresa: SOLERBA SL
Apoderado
- Salom Soler Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1614 , F 42, S 8, H PM 17408, I/A 7 (11/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-07
Información de SALOM SOLER ANA MARIA
Mostramos los datos de SALOM SOLER ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALOM SOLER ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos