SALOM PORTA ANDREU
Informe ejecutivo de SALOM PORTA ANDREU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE SALOM PORTA ANDREU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALOM PORTA ANDREU
Empresa: ARRENDIA ALQUILERES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Salom Porta Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9396, L 6678, F 171, S 8, H V 146016, I/A 7 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-46
Empresa: ARRENDIA ALQUILERES Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Salom Porta Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9396, L 6678, F 169, S 8, H V 146016, I/A 6 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-178-46
Empresa: ARRENDIA ALQUILERES Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Bohigues Bisbal Bartolome
- Salom Porta Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9396, L 6678, F 169, S 8, H V 146016, I/A 6 (11/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-178-46
Empresa: ALZINAVE SL
Administrador Unico
- Salom Porta Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6307, L 3612, F 220, S 8, H V 65179, I/A 11 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-46
Empresa: ARRENDIA ALQUILERES Y SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Bohigues Bisbal Bartolome
- Salom Porta Andreu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9396, L 6678, F 168, S 8, H V 146016, I/A 3 (22/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-46
Información de SALOM PORTA ANDREU
Mostramos los datos de SALOM PORTA ANDREU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALOM PORTA ANDREU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos