SALOBRAL GONZALEZ MARIANO
Informe ejecutivo de SALOBRAL GONZALEZ MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALOBRAL GONZALEZ MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOMAR SEGURIDAD SL | Apoderado | 28/06/2012 |
VINCULACIONES DE SALOBRAL GONZALEZ MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALOBRAL GONZALEZ MARIANO
Empresa: ELECNOR SA
Apoderado
- Salobral Gonzalez Mariano
- Salobral Gonzalez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36477 , F 28, S 8, H M 5418, I/A 818 (19/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-28
Empresa: AUDECA SL
Apoderado
- Abia De Las Heras Esteban
- Alcibar Villa Iñigo
- Arce Saenz Maria Luisa
- Fernandez Canseco Fernando
- Fernandez Gorostiza Luis
- Herranz Ortega Jacinto
- Jimenez Linares David
- Justo Fernandez Miguel
- Lopez Parraga Antonio Jose
- Luque Gil Oscar
- Ortiz De Arri Vicente Susana
- Ortiz De Arri Vicente Susana
- Salobral Gonzalez Mariano
- Sanchez Macias Carlos
- Sanchez Macias Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36712 , F 2, S 8, H M 152452, I/A 103 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
Empresa: JOMAR SEGURIDAD SL
Apoderado
- Salobral Gonzalez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 289 , F 119, S 8, H GU 2246, I/A 14 (28/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-131-19
Empresa: AUDECA SL
Apoderado
- Salobral Gonzalez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27320 , F 218, S 8, H M 152452, I/A 85 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-28
Información de SALOBRAL GONZALEZ MARIANO
Mostramos los datos de SALOBRAL GONZALEZ MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALOBRAL GONZALEZ MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos