SALO SOLA JAIME
Informe ejecutivo de SALO SOLA JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SALO SOLA JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEMBRANE ENGINEERING SERVICES SL | Socio Unico | 22/07/2019 | |
MEMBRANE ENGINEERING SERVICES SL | Administrador Unico | 22/07/2019 |
VINCULACIONES DE SALO SOLA JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALO SOLA JAIME
Empresa: IASO SA
Apoderado
- Hereu Arbones Victor
- Palou Ramon Bernat
- Salo Sola Jaime
- Salo Sola Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 371 , F 171, S 8, H L 4347, I/A 45 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-25
Empresa: MEMBRANE ENGINEERING SERVICES SL
Administrador Unico
- Salo Sola Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 188, S 8, H L 31872, I/A 1 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-25
Empresa: MEMBRANE ENGINEERING SERVICES SL
Socio Único
- Salo Sola Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1568 , F 188, S 8, H L 31872, I/A 1 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-25
Empresa: IASO SA
Apoderado
- Salo Sola Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 371 , F 26, S 8, H L 4347, I/A 34 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-168-25
Empresa: IASO SA
Apoderado
- Salo Sola Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 371 , F 4, S 8, H L 4347, I/A 23 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-25
Información de SALO SOLA JAIME
Mostramos los datos de SALO SOLA JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALO SOLA JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos