SALMINEN JUKKA JUHANI
Informe ejecutivo de SALMINEN JUKKA JUHANI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALMINEN JUKKA JUHANI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO FINLANDIA VIAJES SL | Apoderado Solidario | 30/04/2024 | |
STELLA POLARIS MEDIA SL | Apoderado | 29/11/2022 | |
KUKKO FINLANDIA SL | Apoderado | 26/05/2022 | |
KESAKATU SL | Administrador Unico | 14/03/2022 | |
FUENGIROLA RESTASOL SL | Apoderado | 15/02/2018 |
VINCULACIONES DE SALMINEN JUKKA JUHANI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALMINEN JUKKA JUHANI
Empresa: CENTRO FINLANDIA VIAJES SL
Apoderado Solidario
- Parkko Terhi Sinikka
- Salminen Jukka Juhani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5134, L 4041, F 186, S 8, H MA118062, I/A 7 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-29
Empresa: STELLA POLARIS MEDIA SL
Apoderado
- Salminen Jukka Juhani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3982, L 2893, F 149, S 8, H MA 82247, I/A 9 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-29
Empresa: KUKKO FINLANDIA SL
Apoderado
- Salminen Jukka Juhani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5693, L 4600, F 133, S 8, H MA143259, I/A 5 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-29
Empresa: KESAKATU SL
Administrador Unico
- Salminen Jukka Juhani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4889, L 3797, F 82, S 8, H MA109485, I/A 10 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-29
Empresa: FUENGIROLA RESTASOL SL
Apoderado
- Salminen Jukka Juhani
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4695, L 3603, F 168, S 8, H MA103116, I/A 7 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-29
Información de SALMINEN JUKKA JUHANI
Mostramos los datos de SALMINEN JUKKA JUHANI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALMINEN JUKKA JUHANI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos