SALMI MOHAMED
Informe ejecutivo de SALMI MOHAMED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SALMI MOHAMED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLEUREX EUROPA IMPORT EXPORT SL | Administrador Unico | 16/08/2013 | |
HAMORI TRADE SL | Socio Unico | 28/02/2013 | |
HAMORI TRADE SL | Administrador Unico | 28/02/2013 |
VINCULACIONES DE SALMI MOHAMED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALMI MOHAMED
Empresa: RIMATEX-2018 SL
Administrador Solidario
- Salmi Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10528, L 7809, F 151, S 8, H V 182997, I/A 3 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-46
Empresa: RIMATEX-2018 SL
Administrador Solidario
- Salmi Abdellatif
- Salmi Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10528, L 7809, F 149, S 8, H V 182997, I/A 1 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-46
Empresa: IMMO RINA SL
Administrador Unico
- Salmi Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 104 , F 150, S 8, H ML 2179, I/A 3 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-88-52
Empresa: IMMO RINA SL
Administrador Unico
- Salmi Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 104 , F 148, S 8, H ML 2179, I/A 1 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-52
Empresa: IMMO RINA SL
Socio Único
- Salmi Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 104 , F 148, S 8, H ML 2179, I/A 1 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-52
Empresa: FLEUREX EUROPA IMPORT EXPORT SL
Administrador Unico
- Salmi Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9671, L 6953, F 21, S 8, H V 155360, I/A 1 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-46
Empresa: FLEUREX EUROPA IMPORT EXPORT SL
Socio Único
- Salmi Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9671, L 6953, F 21, S 8, H V 155360, I/A 1 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-46
Empresa: HAMORI TRADE SL
Administrador Unico
- Salmi Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 169, S 8, H ML 1938, I/A 1 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-52
Empresa: HAMORI TRADE SL
Socio Único
- Salmi Mohamed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 99 , F 169, S 8, H ML 1938, I/A 1 (28/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-52
Información de SALMI MOHAMED
Mostramos los datos de SALMI MOHAMED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALMI MOHAMED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos