SALMERON SOTO AGUSTIN
Informe ejecutivo de SALMERON SOTO AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SALMERON SOTO AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DECOPINTURAS HS SL | Administrador Unico | 05/01/2023 | |
PINTURAS DECOSURALMERIA SL | Administrador Unico | 19/11/2020 | |
PINTURAS DECORPONIENTE SL | Socio Unico | 14/10/2019 | |
PINTURAS DECORPONIENTE SL | Administrador Unico | 14/10/2019 |
VINCULACIONES DE SALMERON SOTO AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SALMERON SOTO AGUSTIN
Empresa: DECOPINTURAS HS SL
Administrador Unico
- Salmeron Soto Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2234 , F 150, S 8, H AL 55744, I/A 1 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-04
Empresa: PINTURAS DECOSURALMERIA SL
Administrador Unico
- Salmeron Soto Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2085 , F 80, S 8, H AL 58079, I/A 1 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-04
Empresa: PINTURAS DECORPONIENTE SL
Administrador Unico
- Salmeron Soto Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 198, S 8, H AL 51116, I/A 1 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-04
Empresa: PINTURAS DECORPONIENTE SL
Socio Único
- Salmeron Soto Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 198, S 8, H AL 51116, I/A 1 (14/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-04
Información de SALMERON SOTO AGUSTIN
Mostramos los datos de SALMERON SOTO AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SALMERON SOTO AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos